Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2014-06-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Næstvedvej 2, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-03 fjernes Direktion: Hanne Ulff Holmelund-Kallesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-03 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-03 fjernes Kontaktoplysninger: revisor@vadestedet6.dk (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-03 fjernes Navne: HOKABO ApS 2 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-03 fjernes Revisor: JPHKS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-03 fjernes Stiftere: Hanne Ulff Holmelund-Kallesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Næstvedvej 2, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Vadestedet 6, 4700 Næstved (offentliggjort 2014-01-09)
Den 2013-12-27 tilføjes Revisor: JPHKS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-27 fjernes Revisor: REVISION VADESTEDET GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-25 tilføjes Kontaktoplysninger: revisor@vadestedet6.dk (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-08-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vadestedet 6, 4700 Næstved (offentliggjort 2014-01-09)
Den 2013-08-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 3, 4720 Præstø (offentliggjort 2007-11-22)
Den 2012-05-25 tilføjes Revisor: REVISION VADESTEDET GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-25 fjernes Revisor: Ole Traberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 3, 4720 Præstø (offentliggjort 2007-11-22)
Den 2007-11-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandkildevej 3, 4780 Stege (offentliggjort 2007-05-24)
Den 2007-06-07 tilføjes Direktion: Jesper Holmelund-Kallesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandkildevej 3, 4780 Stege (offentliggjort 2007-05-24)
Den 2007-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Græskevej 19, 4780 Stege (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Græskevej 19, 4780 Stege (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Græskevej 19, 4780 Stege (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Græskevej 19, 4780 Stege (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-01 tilføjes Direktion: Hanne Ulff Holmelund-Kallesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-01 tilføjes Navne: HOKABO ApS 2 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2006-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-01 tilføjes Revisor: Ole Traberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-01 tilføjes Stiftere: Hanne Ulff Holmelund-Kallesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-01 tilføjes Vedtægter: 2006-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2006-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)