Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2014-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Frue Kirkeplads 4, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-11-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-03-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-25 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-11-25 fjernes Navne: R. R. ÅRHUS HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-11-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-25 fjernes Revisor: ROESGAARD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-25 fjernes Stiftere: René Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frue Kirkeplads 4, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-01 fjernes Direktion: René Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvide Hus Vej 3 306., 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2014-05-02)
Den 2014-04-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvide Hus Vej 3 306., 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2014-05-02)
Den 2012-05-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Willemoesgade 6, 4., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-23 tilføjes Revisor: ROESGAARD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-23 fjernes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-02 tilføjes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-02 fjernes Revisor: CMJ A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-20 tilføjes Revisor: CMJ A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-20 fjernes Revisor: DRJ ÅBYHØJ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Willemoesgade 6, 4., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-22 tilføjes Direktion: René Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-03-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-22 tilføjes Navne: R. R. ÅRHUS HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2006-03-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-22 tilføjes Revisor: DRJ ÅBYHØJ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-22 tilføjes Stiftere: René Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-22 tilføjes Vedtægter: 2006-03-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2006-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)