Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Dybkjær | 01.07.2009 | 06.05.2013 | adm. dir |
Steen Lønberg Jørgensen | 27.03.2006 | 30.06.2009 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Dybkjær | 13.12.2011 | 06.05.2013 | bestyrelse |
Peter Ammundsen | 13.12.2011 | 06.05.2013 | næstformand |
Lars Hermansen | 19.06.2008 | 13.12.2011 | bestyrelse |
Poul Erik Tofte | 25.01.2007 | 13.12.2011 | bestyrelse |
Ove Thejls | 05.12.2006 | 13.12.2011 | bestyrelse |
Søren Møller Nielsen | 27.03.2006 | 06.05.2013 | formand |
Peter Vilhelm Carøe | 27.03.2006 | 19.06.2008 | bestyrelse |
Henning Aasmul-Olsen | 27.03.2006 | 25.01.2007 | bestyrelse |
Jeppe Christiansen | 27.03.2006 | 05.12.2006 | bestyrelse |