Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2016-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2016-03-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2016-03-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2016-03-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Ternevej 4, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2016-03-16 fjernes Direktion: Jakob Normann Kuwada (adm. dir) (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2016-03-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-09-30 (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2016-03-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-03-24 (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2016-03-16 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2016-03-16 fjernes Kontaktoplysninger: jakob@iconport.com (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2016-03-16 fjernes Legale ejere: Jakob Normann Kuwada (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2016-03-16 fjernes Navne: ICONPORT ApS (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2016-03-16 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2016-03-16 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2016-03-16 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2016-03-16 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2016-03-16 fjernes Stiftere: Jakob Normann Kuwada (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2016-03-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-08-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ternevej 4, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2010-08-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Lupinvej 2, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed indenfor kommunikation, markedsføring og design og dermed beslægtet virksomhed samt at fungere som holdingselskab. (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2010-08-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2010-08-20 tilføjes Vedtægter: 2010-08-20 (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2006-10-23)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2006-03-31 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2006-10-23)
Den 2006-03-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-31 tilføjes Kontaktoplysninger: jakob@iconport.com (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2006-03-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lupinvej 2, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-24 tilføjes Direktion: Jakob Normann Kuwada (adm. dir) (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2006-03-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-09-30 (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2006-03-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-03-24 (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2006-03-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2006-03-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2006-03-24 tilføjes Legale ejere: Jakob Normann Kuwada (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2006-03-24 tilføjes Navne: ICONPORT ApS (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2006-03-24 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2006-03-24 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2006-03-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2006-03-24 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-24 tilføjes Stiftere: Jakob Normann Kuwada (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2006-03-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2006-03-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-16)