Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Legale ejere | Bestyrelse | ||||
Reelle ejere | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | ||||
Revisor | Hovedbranche | Formål | Navne | ||||
Tegningsregel | Binavne | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-01 fjernes Direktion: Stephan Christiansen Krabsen (direktør) (offentliggjort 2022-08-08)
Den 2022-07-05 tilføjes Legale ejere: Peder Vejsig Pedersen (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2022-07-05 fjernes Legale ejere: PV CONSULT ApS (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2022-05-24 tilføjes Bestyrelse: Jakob Le Klint (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-08-08)
Den 2022-05-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-08 tilføjes Direktion: Stephan Christiansen Krabsen (direktør) (offentliggjort 2022-08-08)
Den 2021-06-06 tilføjes Bestyrelse: Stephan Christiansen Krabsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2021-06-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-19 fjernes Bestyrelse: Erik Christiansen (formand) (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2021-03-01 tilføjes Legale ejere: Stephan Christiansen Krabsen (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-03-01 fjernes Legale ejere: EBO HOLDING ApS (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-03-01 tilføjes Reelle ejere: Stephan Christiansen Krabsen (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-03-01 fjernes Reelle ejere: Erik Christiansen (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2020-10-19 tilføjes Vedtægter: 2020-10-19 (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-05-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-19 tilføjes Hjemmeside: www.greencities.eu (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2017-01-19 tilføjes Kontaktoplysninger: et@greencities.eu (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2017-01-18 fjernes Kontaktoplysninger: eterkelsen@eterkelsen.dk (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-12-23 tilføjes Vedtægter: 2016-12-23 (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-01-08 tilføjes Legale ejere: Elsebeth Terkelsen (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2014-01-08 tilføjes Reelle ejere: Elsebeth Terkelsen (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Norsgade 17, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2013-05-01)
Den 2013-04-30 tilføjes Kontaktoplysninger: eterkelsen@eterkelsen.dk (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2013-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 149, 1620 København V (offentliggjort 2007-04-26)
Den 2013-04-29 tilføjes Direktion: Elsebeth Terkelsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-04-15 tilføjes Bestyrelse: Elsebeth Terkelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-04-01 fjernes Bestyrelse: Jens Jørgensen Frendrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-03-01 fjernes Direktion: Jens Jørgensen Frendrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-04-24 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-24 fjernes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2006-08-03)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-04-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 149, 1620 København V (offentliggjort 2007-04-26)
Den 2007-04-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 1, 1610 København V (offentliggjort 2006-07-07)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-08-03 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2006-08-03)
Den 2006-08-02 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2006-07-19)
Den 2006-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 1, 1610 København V (offentliggjort 2006-07-07)
Den 2006-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-01 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2006-07-19)
Den 2006-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-26 tilføjes Bestyrelse: Jens Jørgensen Frendrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-06-26 fjernes Bestyrelse: Peter Andreas Stakemann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-06-26 tilføjes Direktion: Jens Jørgensen Frendrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-06-26 fjernes Direktion: Jørgen Herman Melchior (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-06-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er Green Cities skal være omdrejningspunktet for danske og europæiske aktiviteter for dels en række danske privat/offentlige samarbejder om bæredygtig byudvikling og byggeri inden for kommune- og regionsstrukturen dels en række tilsvarende europæiske samarbejder i tilknytning til European Green Cities Network, energiydelses direktivet og EU s temastrategi for bæredygtig udvikling (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-26 tilføjes Legale ejere: EBO HOLDING ApS, PV CONSULT ApS (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2006-06-26 tilføjes Navne: EUROPEAN GREEN CITIES ApS (offentliggjort 2006-07-07)
Den 2006-06-25 fjernes Navne: ApS KBIL 17 NR. 2232 (offentliggjort 2006-03-20)
Den 2006-06-26 tilføjes Reelle ejere: Erik Christiansen, Peder Vejsig Pedersen (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2006-06-26 tilføjes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-26 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-26 tilføjes Vedtægter: 2006-06-26 (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2006-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-07 tilføjes Bestyrelse: Peter Andreas Stakemann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-03-07 tilføjes Binavne: GREEN CITIES (GC) ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-07 tilføjes Direktion: Jørgen Herman Melchior (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-03-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-03-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-07 tilføjes Navne: ApS KBIL 17 NR. 2232 (offentliggjort 2006-03-20)
Den 2006-03-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-03-07 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-07 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-03-20)
Den 2006-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)