Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Formål | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2023-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2023-02-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2023-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2023-02-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 25, 1260 København K (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2023-02-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2023-02-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-03-16 (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2023-02-06 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2023-02-06 fjernes Legale ejere: LARS HETLAND ApS (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2023-02-06 fjernes Navne: AA-HUSE ApS (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2023-02-06 fjernes Reelle ejere: Lars Hetland (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2023-02-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2023-02-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2023-02-06 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2023-02-06 fjernes Revisor: HARBOE CONSULT ApS - GODKENDT REVISIONSVIRKSOMHED (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2023-02-06 fjernes Stiftere: RUBOW ARKITEKTER A/S (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2023-02-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2022-06-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2022-06-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2022-06-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-12)
Den 2022-06-10 fjernes Direktion: Lars Bo Lindblad (direktør) (offentliggjort 2022-06-12)
Den 2022-06-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-30 tilføjes Legale ejere: LARS HETLAND ApS (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2021-04-30 fjernes Legale ejere: RUBOW ARKITEKTER A/S (offentliggjort 2021-05-01)
Den 2021-04-30 tilføjes Reelle ejere: Lars Hetland (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2021-04-30 fjernes Reelle ejere: Lars Bo Lindblad, Susanne Hansen (offentliggjort 2021-05-01)
Den 2021-04-29 fjernes Reelle ejere: Lars Hetland (offentliggjort 2021-05-01)
Den 2021-04-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-01 tilføjes Reelle ejere: Susanne Hansen (offentliggjort 2021-05-01)
Den 2016-04-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-02-02 tilføjes Revisor: HARBOE CONSULT ApS - GODKENDT REVISIONSVIRKSOMHED (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2015-02-02 fjernes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-07 tilføjes Direktion: Lars Bo Lindblad (direktør) (offentliggjort 2022-06-12)
Den 2012-05-07 fjernes Direktion: Steen Martin Rubow (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-10-25 tilføjes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-25 fjernes Revisor: R60 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-11 tilføjes Revisor: R60 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-11 fjernes Revisor: R60-BOMHUS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-08 tilføjes Revisor: R60-BOMHUS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-10 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at opføre og videresælge boliger med energibesparende foranstaltninger og af høj arkitektonisk kvalitet. (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2009-01-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af : 2 personer. Direktøren i forening med en aktionær i RUBOW arkitekter Holding A/S. (offentliggjort 2022-06-12)
Den 2009-01-09 tilføjes Vedtægter: 2009-01-09 (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2008-03-01 fjernes Direktion: Bue Kjems (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2006-04-03)
Den 2006-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 25, 1260 København K (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2006-03-16 tilføjes Direktion: Bue Kjems (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-03-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2006-03-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-03-16 (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2006-03-16 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2006-04-03)
Den 2006-03-16 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2006-03-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2006-03-16 tilføjes Legale ejere: RUBOW ARKITEKTER A/S (offentliggjort 2021-05-01)
Den 2006-03-16 tilføjes Navne: AA-HUSE ApS (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2006-03-16 tilføjes Reelle ejere: Lars Hetland, Lars Bo Lindblad (offentliggjort 2021-05-01)
Den 2006-03-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2006-03-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2006-03-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2006-03-16 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-16 tilføjes Stiftere: RUBOW ARKITEKTER A/S (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2006-03-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2006-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-12)