Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Stig Bergendorff | 17.09.2020 | 30.06.2021 | formand |
Lars Søndergård | 11.09.2017 | 30.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Niels Ulrik Eir Blaabjerg | 28.05.2015 | 17.09.2020 | formand |
Kåre Holm-Larsen | 28.05.2015 | 11.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Herman Mortensen | 24.03.2014 | 28.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
Kåre Holm-Larsen | 12.03.2013 | 27.05.2015 | formand |
Danny Isager | 07.03.2012 | 30.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Niels Ulrik Eir Blaabjerg | 07.03.2011 | 24.03.2014 | formand |
Lars Søndergård | 07.03.2011 | 07.03.2012 | bestyrelsesmedlem |
Steffen Diemer Hjermind | 16.01.2008 | 07.03.2011 | bestyrelsesmedlem |
Knud Erik Andreasen | 16.02.2006 | 16.01.2008 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Kim Petersen | 16.02.2006 | 16.01.2008 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Gorm Nielsen | 16.02.2006 | 16.01.2008 | bestyrelsesmedlem |