Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Stephan Alpiger | 29.06.2015 | 29.11.2022 | direktør |
Villy Mejneche Schmidt | 10.02.2006 | 29.06.2015 | adm. dir |
Jens Povl Schrøder Mejlhede | 10.02.2006 | 01.04.2007 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kirsten Bang | 29.06.2015 | 29.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Stephan Alpiger | 29.06.2015 | 29.11.2022 | formand |
Villy Mejneche Schmidt | 29.06.2015 | 21.04.2020 | bestyrelsesmedlem |