Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Revisor | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2008-03-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Vanløse Allé 20, st. th., 2720 Vanløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-18 fjernes Navne: KLIMERTS CONSULTING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-18 fjernes Stiftere: Regitze Silje Jeppsen Klimerts (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-12 fjernes Direktion: Regitze Silje Jeppsen Klimerts (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-18 tilføjes Direktion: Regitze Silje Jeppsen Klimerts (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-18 fjernes Direktion: Vicki Zoe Chenet Klimerts (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-24 fjernes Revisor: Christoffer Torlund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vanløse Allé 20, st. th., 2720 Vanløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-01 tilføjes Direktion: Regitze Silje Jeppsen Klimerts (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 fjernes Direktion: Regitze Silje Jeppsen Klimerts (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at beskæftige sig med socialfaglig og psykologisk rådgivning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 183.125,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Navne: KLIMERTS CONSULTING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Revisor: Christoffer Torlund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Stiftere: Regitze Silje Jeppsen Klimerts (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Vedtægter: 2006-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)