Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anette Irene Riis Algreen | 01.09.2018 | 12.07.2022 | adm. dir |
Jan Brinck | 27.02.2007 | 31.08.2018 | adm. dir |
Bo Sejer Frandsen | 30.12.2005 | 27.02.2007 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Dennis Vad Lauridsen | 01.09.2018 | 12.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jan Brinck | 01.09.2018 | 12.07.2022 | formand |
Klavs Lange Vejlang | 01.10.2015 | 12.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Dennis Vad Lauridsen | 01.10.2015 | 31.08.2018 | formand |
Tom Adolfsen | 18.01.2014 | 01.10.2015 | bestyrelsesmedlem |
Peter Perregaard | 18.01.2014 | 30.06.2014 | bestyrelsesmedlem |
Jan Brinck | 27.11.2009 | 31.08.2018 | bestyrelsesmedlem |
Niels Vestergaard | 27.11.2009 | 18.01.2014 | bestyrelsesmedlem |
Bjørn Rasch Jarl | 30.12.2005 | 01.10.2015 | formand |
Trond-Are Utle | 30.12.2005 | 18.01.2014 | bestyrelsesmedlem |
Bo Sejer Frandsen | 30.12.2005 | 30.11.2009 | bestyrelsesmedlem |
Erik Ove Nielsen | 30.12.2005 | 27.02.2007 | bestyrelsesmedlem |