Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kent Hoeg Sørensen | 09.11.2017 | 30.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
Lars Bjørnvik | 05.01.2013 | 04.11.2019 | formand |
Steen Mejlgaard | 26.09.2012 | 05.01.2013 | bestyrelse |
Flemming Larsen | 20.04.2012 | 05.01.2013 | bestyrelse |
Lars Peter Kruse | 02.06.2008 | 05.01.2013 | formand |
Kent Hoeg Sørensen | 30.06.2006 | 02.06.2008 | formand |
Ole Vedsted-Jakobsen | 05.01.2006 | 30.06.2006 | formand |