Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2011-05-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestagervej 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-17 fjernes Bestyrelse: Steffen Ebdrup (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-17 fjernes Binavne: HPV UDVIKLING A/S, HPV RÅDGIVNING A/S, HPV DRIFT A/S, HPV BYG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-17 fjernes Direktion: Chalotte Köhne (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-17 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-17 fjernes Navne: HUS PÅ VAND A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-17 fjernes Revisor: Svendsen & Dunker Administration I /S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-17 fjernes Stiftere: Laust Nørgaard Pedersen, Hans Christian Hansen, G-PRODUCTIONS ApS, BEDRE BILLIGERE BOLIGER KØGE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-17 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-05-15 tilføjes Bestyrelse: Søren Møller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2008-01-02)
Den 2007-11-29 tilføjes Bestyrelse: Chalotte Köhne (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-29 fjernes Bestyrelse: Jørgen Torrey Troelsfeldt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2008-01-02)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestagervej 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-11 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Torrey Troelsfeldt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-11 tilføjes Binavne: HPV UDVIKLING A/S, HPV RÅDGIVNING A/S, HPV DRIFT A/S, HPV BYG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-11 tilføjes Direktion: Chalotte Köhne (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at virke som udviklingsselskab med det formål at tilbyde totalkoncepter omkring specialemnet husbåde, omfattende projektidé til enkelte husbåde og kolonier, byggegrund, projektering, arkitekt- og ingeniørydelser, totalentreprise, udlejning, drift og salg samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-11 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-11 tilføjes Navne: HUS PÅ VAND A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-11 tilføjes Revisor: Svendsen & Dunker Administration I /S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-11 tilføjes Stiftere: Laust Nørgaard Pedersen, Hans Christian Hansen, G-PRODUCTIONS ApS, BEDRE BILLIGERE BOLIGER KØGE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller 1 direktør i forening med 1 bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-11 tilføjes Vedtægter: 2006-01-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-11 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)