Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
AKTIESELSKABET AF 01.07.2000 (CVR 25602579) | OPLØSTEFTERFUSION | 16.12.2005 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
C.F. MØLLER A/S (CVR 29826951) | NORMAL | 22.11.2009 | 100,00% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
FÆNGSELSDESIGN - KONSORTIET C.F. MØLLER/RAMBØLL (CVR 33759495) | NORMAL | 04.04.2011 | 50,00-66,66% | 50,00-66,66% |
RÅDGIVERGRUPPEN DNU I/S (CVR 31286964) | NORMAL | 05.03.2008 | 15,00-19,99% | 15,00-19,99% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
RÅDGIVERGRUPPEN USK I/S (CVR 35403507) | SLETTET | 21.06.2013 | 15.11.2019 | 25,00-33,32% | 25,00-33,32% |
Partneringen Skovbrynet - Li. Grundet (CVR 30264916) | Ophørt | 01.02.2006 | 31.12.2008 | 25,00-33,32% | 25,00-33,32% |