Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
John Basland | 26.11.2017 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kim Basland | 02.02.2015 | 26.11.2017 | direktør |
John Basland | 20.05.2008 | 02.02.2015 | direktør |
Thomas Koldkjær Pedersen | 27.12.2005 | 20.05.2008 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Tove Guldhammer Basland | 02.02.2015 | bestyrelsesmedlem |
John Basland | 02.02.2015 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kim Basland | 02.02.2015 | 28.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Kim Koch | 27.12.2005 | 02.02.2015 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Koldkjær Pedersen | 27.12.2005 | 20.05.2008 | bestyrelsesmedlem |