Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Marianne Riisbøll Præstegaard | 07.07.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Jørgen Horst Petersen | 08.12.2005 | 07.07.2023 | direktør |
Michael Thor Christensen | 08.12.2005 | 27.06.2013 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Marianne Riisbøll Præstegaard | 01.07.2016 | bestyrelsesmedlem |
Lars Jørgen Horst Petersen | 01.07.2016 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Klaus Østergaard Mogensen | 01.07.2016 | 28.08.2018 | bestyrelsesmedlem |