Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2008-08-28 sletter virksomheden Ejerskaber: MB LEASING ApS. (offentliggjort 2015-07-28)
Den 2018-09-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Stationsalleen 42, st., 2730 Herlev (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-20 fjernes Bestyrelse: Marianne Bækø Marker (formand) (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-20 fjernes Direktion: Marianne Bækø Marker (direktion) (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-12-05 (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-20 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-20 fjernes Kontaktoplysninger: info@herlevsmil.dk (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-20 fjernes Legale ejere: Marianne Bækø Marker (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-20 fjernes Navne: TANDLÆGE MARIANNE BÆKØ ApS (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-20 fjernes Reelle ejere: Marianne Bækø Marker (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-20 fjernes Stiftere: Marianne Bækø Marker (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-09-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2014-08-31 fjernes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2014-09-24)
Den 2013-03-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive tandlægevirksomhed og virksomhed, der er naturligt forbundet hermed. (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2013-03-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2013-03-18 tilføjes Vedtægter: 2013-03-18 (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2013-03-18 fjernes Revisor: AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2014-09-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2006-03-28)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-02-02 fjernes Revisor: Aros Statsautoriserede Revisorer v/ Kai Marius Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-10-30 tilføjes Revisor: AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-06-19 tilføjes Kontaktoplysninger: info@herlevsmil.dk (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2006-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stationsalleen 42, st., 2730 Herlev (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2006-05-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredericiagade 6, st. th., 1310 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-02-21 tilføjes Bestyrelse: Marianne Bækø Marker (formand) (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2006-01-01 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2006-03-28)
Den 2005-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredericiagade 6, st. th., 1310 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-05 tilføjes Direktion: Marianne Bækø Marker (direktion) (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2005-12-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2005-12-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-12-05 (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2005-12-05 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2005-12-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2005-12-05 tilføjes Legale ejere: Marianne Bækø Marker (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2005-12-05 tilføjes Navne: TANDLÆGE MARIANNE BÆKØ ApS (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2005-12-05 tilføjes Reelle ejere: Marianne Bækø Marker (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2005-12-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2005-12-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2005-12-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2005-12-05 tilføjes Revisor: Aros Statsautoriserede Revisorer v/ Kai Marius Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-05 tilføjes Stiftere: Marianne Bækø Marker (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2005-12-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2005-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-20)