Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Kapital | Vedtægter | Bibranche | Revisor | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Navne | Tegningsregel | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2010-07-16 sletter virksomheden Ejerskaber: SOPHIEHOLMEN INDERHAVN A/S. (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2010-12-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Kraghave ApS. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-03-18 sletter virksomheden Ejerskaber: EAE ApS. (offentliggjort 2023-02-22)
Den 2013-04-12 sletter virksomheden Ejerskaber: LYCK & PARTNERE A/S. (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2013-10-18 sletter virksomheden Ejerskaber: LECO CONVENIENCE FOOD A/S. (offentliggjort 2016-05-25)
Den 2014-09-04 sletter virksomheden Ejerskaber: NYKØBING FC A/S. (offentliggjort 2015-11-03)
Den 2014-12-18 sletter virksomheden Ejerskaber: KMC Pure Nordic A/S. (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2015-12-18 sletter virksomheden Ejerskaber: KMC Pure Nordic A/S. (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2016-05-18 sletter virksomheden Ejerskaber: LECO CONVENIENCE FOOD A/S. (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2018-03-02 sletter virksomheden Ejerskaber: LECO CONVENIENCE FOOD A/S. (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2018-07-20 sletter virksomheden Ejerskaber: Calculo Evolution Fund A/S. (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-09-04 sletter virksomheden Ejerskaber: Calculo Evolution Fund A/S. (offentliggjort 2018-11-15)
Den 2018-11-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Fra Fejø ApS. (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2018-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: LECO CONVENIENCE FOOD A/S. (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2019-06-25 sletter virksomheden Ejerskaber: Detdansk ApS. (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2020-05-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LECO CONVENIENCE FOOD A/S. (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2021-01-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Match Padel Nykøbing Falster ApS. (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2022-02-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Openlands Invest ApS. (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-06-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Fritidsmesserne ApS. (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2023-04-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Fra Fejø ApS. (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2023-10-05 tilføjes Legale ejere: Axel Christian Tesdorpf Castenschiold, Emmelie Seidelin Tesdorpf Castenschiold, Edith Seidelin Tesdorpf Castenschiold (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2023-10-04 fjernes Legale ejere: Axel Christian Tesdorpf Castenschiold (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2023-10-05 tilføjes Reelle ejere: Axel Christian Tesdorpf Castenschiold, Emmelie Seidelin Tesdorpf Castenschiold, Edith Seidelin Tesdorpf Castenschiold (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2023-10-04 fjernes Reelle ejere: Axel Christian Tesdorpf Castenschiold (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2023-09-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2023-09-11 tilføjes Legale ejere: Axel Christian Tesdorpf Castenschiold (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2023-09-10 fjernes Legale ejere: Axel Christian Tesdorpf Castenschiold (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2023-09-11 tilføjes Vedtægter: 2023-09-11 (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-10-01 tilføjes Bibranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2011-11-29)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-02 tilføjes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-02 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Kirstinebergvej 23, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Kirstinebergvej 23, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2005-12-16)
Den 2005-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Kirstinebergvej 23, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2005-12-16)
Den 2005-12-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-09 tilføjes Direktion: Axel Christian Tesdorpf Castenschiold (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-09 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-02 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter og aktier samt investering i fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-09 tilføjes Navne: ACTC HOLDING ApS (offentliggjort 2005-12-16)
Den 2005-12-08 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 4557 (offentliggjort 2005-12-07)
Den 2005-12-02 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 4557 (offentliggjort 2005-12-07)
Den 2005-12-09 tilføjes Reelle ejere: Axel Christian Tesdorpf Castenschiold, Axel Christian Tesdorpf Castenschiold (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2005-12-09 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-09 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-02 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-09 tilføjes Vedtægter: 2005-12-09 (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2005-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-12-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-12-02 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-12-07)
Den 2005-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-01 tilføjes Legale ejere: Axel Christian Tesdorpf Castenschiold (offentliggjort 2023-09-12)