Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Binavne | Kvartalsbeskæftigelse | Hovedbranche | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-03-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-03-14 tilføjes Vedtægter: 2022-03-14 (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-03-14 fjernes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2012-05-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: WELEARN A/S. (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2022-03-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie 136, 5230 Odense M (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Hunderupvej 157, 5230 Odense M (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-03-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hunderupvej 157, 5230 Odense M (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2017-02-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Hunderupvej 157, 5230 Odense M (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2017-02-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-10 tilføjes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2016-06-10 fjernes Revisor: ROESGAARD A/S (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2016-02-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-01 tilføjes Revisor: ROESGAARD A/S (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2014-09-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter og aktier i datterselskaber samt drive erhvervsvirksomhed i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-07-01 tilføjes Vedtægter: 2014-07-01 (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2014-07-01 fjernes Binavne: EDUTAINMENT PARK ApS, COSMO D ApS (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-06-25 fjernes Binavne: WE LEARN ApS (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2012-05-23 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2012-05-23 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2010-09-27 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2010-09-27 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2008-04-30 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2008-07-18)
Den 2008-04-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2006-09-01 fjernes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2005-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hunderupvej 157, 5230 Odense M (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2005-09-30 tilføjes Binavne: WE LEARN ApS, EDUTAINMENT PARK ApS, COSMO D ApS (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2005-09-30 tilføjes Direktion: Henrik Dresbøll (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2005-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-09-30 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2005-09-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2005-09-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2005-09-30 tilføjes Legale ejere: Henrik Dresbøll (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2005-09-30 tilføjes Navne: ADBUSTER HOLDING ApS (offentliggjort 2005-11-22)
Den 2005-09-30 tilføjes Reelle ejere: Henrik Dresbøll (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2005-09-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2005-09-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2005-09-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2005-09-30 tilføjes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2005-09-30 tilføjes Stiftere: Henrik Dresbøll (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2005-09-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-11-22)
Den 2005-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-25)