Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Steen Nyhuus Askholm(virk.: 14) Direktionen, Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Henrik Schneller(virk.: 5) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Frits Krog-Meyer(virk.: 7) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jacob Ditlev Jens Trampe Broch(virk.: 7) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Niels Michael Høj Søndergaard(virk.: 18) Legale ejere | 5,56 % | 16,67 % | 22,22 % | 38,89 % |
René Arpe(virk.: 8) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Preben Nielsen(virk.: 6) Legale ejere | 0 % | 16,67 % | 16,67 % | 16,67 % |
Bent Vad Hansen(virk.: 6) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ole Larsen(virk.: 4) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Dennis Thelin(virk.: 2) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 1,30 % | 5,20 % | 6,49 % | 10,39 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Frits Krog-Meyer | 10.04.2000 | Frederik VI's Alle 12, 2000 Frederiksberg |
Henrik Schneller | 27.05.2002 | Kildehusvej 24, 4000 Roskilde |
Ole Larsen | 01.01.2007 | Bringetoften 19, 3500 Værløse |
Steen Nyhuus Askholm | 01.01.2007 | Jovavej 2, 6000 Kolding |
Preben Nielsen | 01.01.2007 | Lysbrovej 1, 2610 Rødovre |
Jacob Ditlev Jens Trampe Broch | 01.01.2007 | Poul Ankers Gade 2, 1271 København K |
Dennis Thelin | 01.11.2013 | Olriksvej 11A, 3000 Helsingør |
Niels Michael Høj Søndergaard | 01.06.2018 | Kræsten Iversens Vej 6A, 8270 Højbjerg |
René Arpe | 01.07.2019 | Hansensvej 13, 4200 Slagelse |
Bent Vad Hansen | 15.09.2020 | Bellmansvej 1, 4600 Køge |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (4) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
DONCASTER KOMPLEMENTAR ApS | 29170150 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
K/S DONCASTER | 29170126 | NORMAL | Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210) |
MJLM Holding ApS | 40989676 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Merete Askholm | 29547319 | Aktiv | Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. (869090) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
15.01.2010 | 3,12 (km) | Lautrupsgade 11, 2100 København Ø | Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K |
08.03.2010 | 0,58 (km) | Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K | Amaliegade 27, 1256 København K |
15.04.2011 | 0,00 (km) | Amaliegade 27, 1256 København K | Kigkurren 8, 2300 København S |
25.11.2015 | 2,45 (km) | Kigkurren 8, 2300 København S | Christians Brygge 28, 1559 København V |
23.11.2017 | 346,42 (km) | Christians Brygge 28, 1559 København V | Jovavej 2, 6000 Kolding |
DONCASTER KOMPLEMENTAR ApS. |
Sidst opdateret den 06.12.2005 og angivet som gældende fra 21.11.2005 (6885 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Donau Versicherung AG Vienna Insur | 32915388 |
DONBÆK INVEST ApS | 36541105 |
Donbæk Ejendom ApS | 40531599 |
Donbæk IT-Support | 37795348 |
DONCASTER KOMPLEMENTAR ApS | 29170150 |
DONCM HOLDING IVS | 40236724 |
DONDA APS | 40176853 |
Dondana Holding ApS | 40409556 |
donde el negro | 41163895 |
DONDE HOLDING ApS | 31893232 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Steen Nyhuus Askholm(virk.: 14) Direktionen, Legale ejere | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Henrik Schneller(virk.: 5) Legale ejere | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Frits Krog-Meyer(virk.: 7) Legale ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Jacob Ditlev Jens Trampe Broch(virk.: 7) Legale ejere | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Niels Michael Høj Søndergaard(virk.: 18) Legale ejere | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
René Arpe(virk.: 8) Legale ejere | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Preben Nielsen(virk.: 6) Legale ejere | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Bent Vad Hansen(virk.: 6) Legale ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Ole Larsen(virk.: 4) Legale ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Dennis Thelin(virk.: 2) Legale ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 52 % | 0 % | 0 % | 12 % | 25 % | 12 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Steen Nyhuus Askholm(virk.: 14) Direktionen, Legale ejere | 5 | 9 | 0 | 2 |
Henrik Schneller(virk.: 5) Legale ejere | 1 | 2 | 1 | 0 |
Frits Krog-Meyer(virk.: 7) Legale ejere | 1 | 1 | 3 | 3 |
Jacob Ditlev Jens Trampe Broch(virk.: 7) Legale ejere | 1 | 3 | 1 | 2 |
Niels Michael Høj Søndergaard(virk.: 18) Legale ejere | 12 | 13 | 0 | 1 |
René Arpe(virk.: 8) Legale ejere | 4 | 1 | 0 | 2 |
Preben Nielsen(virk.: 6) Legale ejere | 3 | 2 | 0 | 2 |
Bent Vad Hansen(virk.: 6) Legale ejere | 0 | 4 | 0 | 0 |
Ole Larsen(virk.: 4) Legale ejere | 0 | 1 | 0 | 2 |
Dennis Thelin(virk.: 2) Legale ejere | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 27 | 36 | 5 | 14 |
Pct. | 33 % | 44 % | 6 % | 17 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |