Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Max Christensen | 07.03.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kaj Christensen | 31.10.2005 | 07.03.2018 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kaj Christensen | 07.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
Else Joan Christensen | 07.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
Tom Christensen | 07.03.2018 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Else Joan Christensen | 28.05.2014 | 06.03.2018 | formand |
Michael Weesgaard Gadekær | 01.12.2012 | 28.05.2014 | formand |
Max Christensen | 31.10.2005 | 07.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
Tom Christensen | 31.10.2005 | 06.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
Else Joan Christensen | 31.10.2005 | 01.12.2012 | formand |