Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
ObligatoriskEmail | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2005-10-28 sletter virksomheden Ejerskaber: IT-ELTEKNIK ApS. (offentliggjort 2015-11-23)
Den 2018-03-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-03-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-03-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-03-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Appevej 15, 5690 Tommerup (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-03-05 fjernes Direktion: Theiss Stef Tingkær (direktion) (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-03-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-09-30 (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-03-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-10-28 (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-03-05 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-03-05 fjernes Legale ejere: Theiss Stef Tingkær (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-03-05 fjernes Navne: STJ HOLDING ApS (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-03-05 fjernes ObligatoriskEmail: stj@it-elteknik.dk (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-03-05 fjernes Reelle ejere: Theiss Stef Tingkær (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-03-05 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-03-05 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-03-05 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-03-05 fjernes Revisor: DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB, DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-03-05 fjernes Stiftere: Theiss Stef Tingkær (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-03-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2017-03-15 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB, DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2017-03-15 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2016-11-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-17 tilføjes ObligatoriskEmail: stj@it-elteknik.dk (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2016-03-30 fjernes Revisor: DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB, DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-03-22 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Appevej 15, 5690 Tommerup (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Appevej 15, 5690 Tommerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Appevej 15, 5690 Tommerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-28 tilføjes Direktion: Theiss Stef Tingkær (direktion) (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2005-10-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er investeringsvirksomhed, herunder at eje aktier og anparter i andre selskaber og at fungere som holdingsselskab. (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2005-10-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-09-30 (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2005-10-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-10-28 (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2005-10-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2005-10-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2005-10-28 tilføjes Legale ejere: Theiss Stef Tingkær (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2005-10-28 tilføjes Navne: STJ HOLDING ApS (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2005-10-28 tilføjes Reelle ejere: Theiss Stef Tingkær (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2005-10-28 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2005-10-28 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2005-10-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2005-10-28 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB, DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2005-10-28 tilføjes Stiftere: Theiss Stef Tingkær (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2005-10-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2005-10-28 tilføjes Vedtægter: 2005-10-28 (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2005-10-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2005-10-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-05)