Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Anton Dahl Pedersen | 01.06.2011 | 26.01.2023 | direktør |
Niels Jørgen Hansen | 21.10.2005 | 01.06.2011 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mona Johanne Dahl Krogh | 24.02.2017 | 26.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jan Bech | 01.06.2011 | 26.01.2023 | formand |
Peter Bonde Glerup | 01.06.2011 | 24.02.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Anton Dahl Pedersen | 21.10.2005 | 26.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Niels Jørgen Hansen | 21.10.2005 | 01.06.2011 | bestyrelsesmedlem |
Per Buttenschøn | 21.10.2005 | 01.06.2011 | formand |