Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Opløsningsstrussel seneste | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kapital | Vedtægter | ||||
xbrl | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2010-01-31 sletter virksomheden Ejerskaber: TUZLATA PANORAMA VIEW ApS. (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2018-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Øresunds Alle 35, 2791 Dragør (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-31 fjernes Direktion: Jens Christian Kruse (direktion) (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-10-11 (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-31 fjernes Legale ejere: Anette Lyngvig, Jens Christian Kruse (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-31 fjernes Navne: ADELSON HOLDING ApS (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-31 fjernes Opløsningsstrussel seneste: 2014-07-15 (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-31 fjernes Reelle ejere: Anette Lyngvig, Jens Christian Kruse (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-31 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-31 fjernes Stiftere: Jens Christian Kruse, Anette Lyngvig (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2017-10-26 tilføjes Kapital (Kapital): 130.000,00 (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2017-10-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2017-10-26 tilføjes Vedtægter: 2017-10-26 (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2017-02-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-01-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-07-15 tilføjes Opløsningsstrussel seneste: 2014-07-15 (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2014-06-11 fjernes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og investere i værdipapirer, ejendomme og dertil knyttede områder (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2014-06-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2014-06-10 tilføjes Vedtægter: 2014-06-10 (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2013-02-04 tilføjes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-04 fjernes Revisor: Kærsgaard Laursen Administration I /S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-22 tilføjes Direktion: Jens Christian Kruse (direktion) (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2006-12-22 fjernes Direktion: Anette Lyngvig (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øresunds Alle 35, 2791 Dragør (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2006-06-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Øresunds Alle 35, 2791 Dragør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-30 tilføjes Revisor: Kærsgaard Laursen Administration I /S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-30 fjernes Revisor: RMHL HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øresunds Alle 35, 2791 Dragør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-11 tilføjes Direktion: Anette Lyngvig (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2005-10-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-10-11 (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2005-10-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2005-10-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2005-10-11 tilføjes Legale ejere: Anette Lyngvig, Jens Christian Kruse (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2005-10-11 tilføjes Navne: ADELSON HOLDING ApS (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2005-10-11 tilføjes Reelle ejere: Anette Lyngvig, Jens Christian Kruse (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2005-10-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2005-10-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2005-10-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2005-10-11 tilføjes Revisor: RMHL HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-11 tilføjes Stiftere: Jens Christian Kruse, Anette Lyngvig (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2005-10-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2005-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-31)