Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1989-08-30 fjernes Navne: HAMPEN MØBELFABRIK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedegade 21, 7362 Hampen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-28 fjernes Direktion: Steen Burchardt Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1984-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1983-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-28 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-28 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-28 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Torben Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-25 fjernes Direktion: Jørn Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, håndværk og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-26 tilføjes Vedtægter: 1985-04-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedegade 21, 7362 Hampen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-04-01 tilføjes Direktion: Jørn Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1983-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-04-01 tilføjes Navne: HAMPEN MØBELFABRIK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-04-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-04-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-04-01 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Torben Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-04-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)