Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Shinta Darling | 01.08.2017 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mads Martin Jørgensen | 01.08.2015 | 31.07.2017 | adm. dir |
Esben Darling | 15.09.2005 | 01.08.2015 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Esben Darling | 30.09.2022 | formand |
Morten Bern | 01.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Shinta Darling | 28.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Frentz | 01.05.2021 | 30.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Martin Rud Ehmsen | 01.10.2019 | 30.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Kim Ingmar Svendsen | 01.08.2018 | 28.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Carsten John Christensen | 12.05.2015 | 30.09.2022 | formand |
Christina Wiesner Færch | 12.05.2015 | 01.08.2015 | bestyrelsesmedlem |
Mike Petersen | 21.02.2013 | 31.10.2018 | bestyrelsesmedlem |
Carsten John Christensen | 01.08.2012 | 11.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
Shinta Darling | 15.03.2010 | 01.08.2012 | bestyrelsesmedlem |
Esben Darling | 28.02.2009 | 29.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Christina Wiesner Færch | 28.02.2009 | 11.05.2015 | formand |
Kent Thomsen | 28.02.2009 | 15.03.2010 | bestyrelsesmedlem |
Michael Mortensen | 24.01.2007 | 28.02.2009 | bestyrelsesmedlem |
Esben Darling | 10.01.2007 | 24.01.2007 | bestyrelsesmedlem |
Kenneth Rossau | 10.11.2005 | 28.02.2009 | formand |
Erik Christensen | 10.11.2005 | 10.01.2007 | bestyrelsesmedlem |