Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Douglas Warren Gorman | 02.08.2007 | 01.12.2009 | direktion |
Steffen Richard Frederiksen | 10.10.2005 | 02.08.2007 | direktion |
Annemette Heller | 15.09.2005 | 10.10.2005 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Deborah Andrews Kenny | 02.08.2007 | 01.12.2009 | bestyrelse |
William James Ferguson | 02.08.2007 | 01.12.2009 | bestyrelse |
Douglas Gorman | 30.03.2006 | 01.12.2009 | formand |
Steffen Richard Frederiksen | 10.10.2005 | 02.08.2007 | bestyrelse |
Peter Andreas Stakemann | 15.09.2005 | 10.10.2005 | formand |