Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Legale ejere | Navne | Revisor | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Reelle ejere | Hovedbranche | ||||
Årsbeskæftigelse | Revision fravalgt | Virksomhedsstatus | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Stiftere |
Den 2024-06-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kalvebod Brygge 39, 4., 1560 København V (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 15, 2., 1256 København K (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-07-06 tilføjes Bestyrelse: Martin Lavesen (formand) (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-06 fjernes Bestyrelse: Thomas Esben Khan (formand) (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 15, 2., 1256 København K (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Ringvej 17, 7000 Fredericia (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-06-02 tilføjes Bestyrelse: Thomas Esben Khan (formand) (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-06-02 fjernes Bestyrelse: Henrik Higham Schlüter (formand) (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-06-02 tilføjes Direktion: Thomas Esben Khan (direktør) (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-06-02 fjernes Direktion: Mogens Poul Zinck (direktør) (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-06-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er - direkte eller via besiddelse af kapitalandele i andre selskaber - at drive virksomhed med køb, salg, besiddelse samt udlejning af fast ejendom i Danmark og andre aktiviteter i relation hertil. (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-06-02 tilføjes Legale ejere: FORE Elmehaven Holding ApS (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-06-02 fjernes Legale ejere: DURAS A/S (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-06-02 tilføjes Navne: FORE Elmehaven ApS (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-06-01 fjernes Navne: DURAS BOLIG ApS (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-06-02 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-06-01 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-06-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør, af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-06-02 tilføjes Vedtægter: 2020-06-02 (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-06-02 fjernes Reelle ejere: Sussie Zinck, Merete Schlüter (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Ringvej 17, 7000 Fredericia (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2018-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Boeskærvej 11, 7100 Vejle (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-03-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-14 tilføjes Bestyrelse: Sussie Zinck (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2016-11-14 fjernes Bestyrelse: Brian Fauerholm Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2016-11-17)
Den 2016-04-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Bestyrelse: Henrik Higham Schlüter (formand) (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2016-03-30 fjernes Bestyrelse: Mogens Poul Zinck (formand) (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-03-31 tilføjes Direktion: Mogens Poul Zinck (direktør) (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2016-03-31 fjernes Direktion: Brian Fauerholm Christensen (direktion) (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2012-12-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning til helårsbeboelse og erhverv, investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2012-12-03 tilføjes Navne: DURAS BOLIG ApS (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2012-12-02 fjernes Navne: DURAS - ELMEHAVEN 30-100, LANGESKOV ApS (offentliggjort 2010-02-06)
Den 2012-12-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af to bestyerlsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2012-12-03 tilføjes Vedtægter: 2012-12-03 (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2010-10-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2010-10-13)
Den 2010-09-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2010-02-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Boeskærvej 11, 7100 Vejle (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2010-02-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Glambjerg Allé 8, 7100 Vejle (offentliggjort 2009-09-16)
Den 2010-02-01 tilføjes Bestyrelse: Mogens Poul Zinck (formand) (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2010-02-01 tilføjes Direktion: Brian Fauerholm Christensen (direktion) (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2010-02-01 fjernes Direktion: Henrik Higham Schlüter (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-01 tilføjes Navne: DURAS - ELMEHAVEN 30-100, LANGESKOV ApS (offentliggjort 2010-02-06)
Den 2010-01-31 fjernes Navne: ELMEHAVEN 30-100, LANGESKOV ApS (offentliggjort 2009-09-16)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-11-04 tilføjes Legale ejere: DURAS A/S (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2009-11-04 tilføjes Reelle ejere: Sussie Zinck, Merete Schlüter (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2009-09-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-09-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2009-09-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2009-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Glambjerg Allé 8, 7100 Vejle (offentliggjort 2009-09-16)
Den 2009-08-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Dunavej 11, 7100 Vejle (offentliggjort 2008-01-10)
Den 2009-08-14 tilføjes Direktion: Henrik Higham Schlüter (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-14 tilføjes Navne: ELMEHAVEN 30-100, LANGESKOV ApS (offentliggjort 2009-09-16)
Den 2009-08-13 fjernes Navne: INVESTATE HOLDING A/S (offentliggjort 2006-01-24)
Den 2009-08-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-09-16)
Den 2009-08-13 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2005-07-13)
Den 2009-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2009-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-06 fjernes Bestyrelse: Henrik Higham Schlüter (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-06 fjernes Direktion: Christian Dahl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 520.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dunavej 11, 7100 Vejle (offentliggjort 2008-01-10)
Den 2008-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Enghavevej 10, 2., 7100 Vejle (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2006-03-27)
Den 2007-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 510.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-04-30 tilføjes Bestyrelse: Christian Dahl (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-30 fjernes Bestyrelse: Arne Løvbjerg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enghavevej 10, 2., 7100 Vejle (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Enghavevej 10, 2., 7100 Vejle (offentliggjort 2006-10-09)
Den 2006-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enghavevej 10, 2., 7100 Vejle (offentliggjort 2006-10-09)
Den 2006-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Vedelsgade 23, 7100 Vejle (offentliggjort 2005-08-29)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-05-31 tilføjes Bestyrelse: Arne Løvbjerg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-31 fjernes Bestyrelse: Peer Slipsager (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-31 tilføjes Direktion: Christian Dahl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-31 fjernes Direktion: Peer Slipsager (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-01-24 tilføjes Navne: INVESTATE HOLDING A/S (offentliggjort 2006-01-24)
Den 2006-01-23 fjernes Navne: INV HOLDING A/S (offentliggjort 2005-07-13)
Den 2006-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2006-03-27)
Den 2005-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vedelsgade 23, 7100 Vejle (offentliggjort 2005-08-29)
Den 2005-08-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Stampesvej 19, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stampesvej 19, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-13 tilføjes Bestyrelse: Peer Slipsager (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-13 tilføjes Direktion: Peer Slipsager (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-07-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-13 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-13 tilføjes Navne: INV HOLDING A/S (offentliggjort 2005-07-13)
Den 2005-07-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-13 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2005-07-13 tilføjes Stiftere: SLIPSAGER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-13 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2005-07-13)
Den 2005-07-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)