Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Esben Khan | 02.06.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mogens Poul Zinck | 31.03.2016 | 02.06.2020 | direktør |
Brian Fauerholm Christensen | 01.02.2010 | 31.03.2016 | direktion |
Henrik Higham Schlüter | 14.08.2009 | 01.02.2010 | direktion |
Christian Dahl | 31.05.2006 | 06.02.2009 | direktion |
Peer Slipsager | 13.07.2005 | 31.05.2006 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jørgen Asger Nielsen | 06.07.2020 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Kjærgaard Boesen | 06.07.2020 | bestyrelsesmedlem |
Niels Henrik Nygaard Mikkelsen | 06.07.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Jensen | 06.07.2020 | bestyrelsesmedlem |
Martin Laub | 06.07.2020 | bestyrelsesmedlem |
Lars Skjønnemann | 06.07.2020 | bestyrelsesmedlem |
Martin Lavesen | 06.07.2020 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jeppe Langebjerg Lassen | 02.06.2020 | 06.07.2020 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Esben Khan | 02.06.2020 | 06.07.2020 | formand |
Merete Schlüter | 14.11.2016 | 02.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Sussie Zinck | 14.11.2016 | 02.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Poul Zinck | 31.03.2016 | 02.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Higham Schlüter | 31.03.2016 | 02.06.2020 | formand |
Brian Fauerholm Christensen | 01.02.2010 | 14.11.2016 | bestyrelse |
Henrik Higham Schlüter | 01.02.2010 | 30.03.2016 | bestyrelse |
Mogens Poul Zinck | 01.02.2010 | 30.03.2016 | formand |
Christian Dahl | 30.04.2007 | 06.02.2009 | bestyrelse |
Tom Emmerick Nielsen | 31.05.2006 | 06.02.2009 | bestyrelse |
Henrik Higham Schlüter | 31.05.2006 | 06.02.2009 | formand |
Arne Løvbjerg | 31.05.2006 | 30.04.2007 | bestyrelse |
Peer Slipsager | 13.07.2005 | 31.05.2006 | bestyrelse |