Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Troels Mørch Tuxen(virk.: 207) | 5,34 % | 5,34 % | 7,77 % | 13,59 % |
Hans Christian Melgaard(virk.: 185) | 20,54 % | 29,19 % | 29,19 % | 42,70 % |
Ole Eske Bruun(virk.: 100) | 16,16 % | 18,18 % | 18,18 % | 23,23 % |
Jens Erik Kjær Gravengaard(virk.: 25) | 4,00 % | 4,00 % | 4,00 % | 16,00 % |
Søren Christensen(virk.: 17) | 0 % | 0 % | 0 % | 52,94 % |
Peter Kim Ketelsen(virk.: 202) | 0 % | 0 % | 1,49 % | 14,85 % |
Jens Heimburger(virk.: 182) | 9,34 % | 10,44 % | 10,44 % | 17,58 % |
Jesper Østerhegn(virk.: 86) | 0 % | 2,33 % | 8,14 % | 26,74 % |
Jesper Øhlenschlæger(virk.: 79) | 5,06 % | 12,66 % | 18,99 % | 53,16 % |
Finn Poulsen(virk.: 77) | 0 % | 1,30 % | 1,30 % | 12,99 % |
Hans Christian Holm(virk.: 56) | 0 % | 0 % | 1,79 % | 76,79 % |
Henrik Dons Blædel(virk.: 17) | 5,88 % | 5,88 % | 5,88 % | 5,88 % |
Jan Pedersen(virk.: 66) | 22,73 % | 33,33 % | 33,33 % | 57,58 % |
Michael Sheikh(virk.: 154) | 7,24 % | 13,16 % | 15,79 % | 41,45 % |
Johan Kristian Tuft(virk.: 102) | 0 % | 9,90 % | 23,76 % | 48,51 % |
Jens Weinkouff Højmark(virk.: 18) | 0 % | 6,25 % | 18,75 % | 56,25 % |
Pct. | 7,27 % | 10,85 % | 13,36 % | 30,88 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Jan Pedersen | 01.01.2007 | Birkevej 25, 8240 Risskov |
Ole Eske Bruun | 01.01.2007 | Carlsmindevej 11, 2840 Holte |
Søren Christensen | 01.01.2007 | Dybdalsvej 3, 5466 Asperup |
Jesper Østerhegn | 01.01.2007 | Kai Hoffmannsvej 19, 3450 Allerød |
Hans Christian Holm | 01.01.2007 | Langs Hegnet 24A, 2800 Kongens Lyngby |
Finn Poulsen | 01.01.2007 | Nørre Alle 11, 7400 Herning |
Peter Kim Ketelsen | 01.01.2007 | Stigaardsvej 12, 2900 Hellerup |
Henrik Dons Blædel | 01.01.2009 | Grønnevej 115, 2830 Virum |
Jens Erik Kjær Gravengaard | 02.04.2013 | Madvigs Alle 9, 1829 Frederiksberg C |
Johan Kristian Tuft | 30.09.2013 | Sophienbergvej 21, 2960 Rungsted Kyst |
Jens Heimburger | 23.03.2015 | Filippavej 57A, 5762 Vester Skerninge |
Hans Christian Melgaard | 14.09.2015 | Hummeltoften 11B, 2830 Virum |
Michael Sheikh | 10.06.2018 | Svanemøllevej 33, 2900 Hellerup |
Jens Weinkouff Højmark | 27.03.2021 | Sarabjerg 10, 8660 Skanderborg |
Troels Mørch Tuxen | 30.04.2021 | Caroline Mathilde St 55, 2950 Vedbæk |
Jesper Øhlenschlæger |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
22.11.2005 | 269,28 (km) | Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø | Værkmestergade 13, 8000 Århus C |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 13.12.2013 og angivet som gældende fra 15.08.2006 (2670 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
M2 Erhverv ApS | 39859149 |
M2 ERHVERVSGULVE ApS | 32477267 |
M2 Farver ApS | 41893877 |
M2 FILM A/S | 28700237 |
M2 FILM GROUP A/S | 21054887 |
M2 GROUP A/S | 21054887 |
M2 Gruppen Aps | 39029154 |
M2 Gulve v/Claus F M Jensen | 28436084 |
m2 Handel ApS | 38506064 |
M2 HOLDING ApS | 21595608 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Troels Mørch Tuxen(virk.: 207) Ikke aktiv i virksomheden. | 18 | 0 | 8 | 128 | 46 | 7 |
Hans Christian Melgaard(virk.: 185) Ikke aktiv i virksomheden. | 29 | 0 | 2 | 77 | 66 | 11 |
Ole Eske Bruun(virk.: 100) Ikke aktiv i virksomheden. | 16 | 0 | 0 | 27 | 52 | 5 |
Jens Erik Kjær Gravengaard(virk.: 25) Ikke aktiv i virksomheden. | 12 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 |
Søren Christensen(virk.: 17) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 |
Peter Kim Ketelsen(virk.: 202) Ikke aktiv i virksomheden. | 67 | 0 | 3 | 27 | 99 | 6 |
Jens Heimburger(virk.: 182) Ikke aktiv i virksomheden. | 85 | 0 | 3 | 29 | 62 | 3 |
Jesper Østerhegn(virk.: 86) Ikke aktiv i virksomheden. | 33 | 0 | 1 | 22 | 23 | 7 |
Jesper Øhlenschlæger(virk.: 79) Ikke aktiv i virksomheden. | 14 | 0 | 5 | 37 | 20 | 3 |
Finn Poulsen(virk.: 77) Ikke aktiv i virksomheden. | 44 | 0 | 1 | 9 | 18 | 5 |
Hans Christian Holm(virk.: 56) Ikke aktiv i virksomheden. | 8 | 0 | 0 | 43 | 3 | 2 |
Henrik Dons Blædel(virk.: 17) Ikke aktiv i virksomheden. | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Jan Pedersen(virk.: 66) Ikke aktiv i virksomheden. | 9 | 0 | 1 | 37 | 15 | 4 |
Michael Sheikh(virk.: 154) Ikke aktiv i virksomheden. | 40 | 0 | 6 | 57 | 22 | 29 |
Johan Kristian Tuft(virk.: 102) Ikke aktiv i virksomheden. | 21 | 0 | 1 | 49 | 29 | 2 |
Jens Weinkouff Højmark(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 26 % | 0 % | 2 % | 36 % | 30 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Troels Mørch Tuxen(virk.: 207) Ikke aktiv i virksomheden | 47 | 33 | 2 | 157 |
Hans Christian Melgaard(virk.: 185) Ikke aktiv i virksomheden | 128 | 123 | 2 | 10 |
Ole Eske Bruun(virk.: 100) Ikke aktiv i virksomheden | 69 | 14 | 4 | 35 |
Jens Erik Kjær Gravengaard(virk.: 25) Ikke aktiv i virksomheden | 11 | 10 | 2 | 16 |
Søren Christensen(virk.: 17) Ikke aktiv i virksomheden | 12 | 3 | 1 | 1 |
Peter Kim Ketelsen(virk.: 202) Ikke aktiv i virksomheden | 163 | 11 | 3 | 27 |
Jens Heimburger(virk.: 182) Ikke aktiv i virksomheden | 165 | 54 | 2 | 36 |
Jesper Østerhegn(virk.: 86) Ikke aktiv i virksomheden | 70 | 40 | 1 | 13 |
Jesper Øhlenschlæger(virk.: 79) Ikke aktiv i virksomheden | 62 | 53 | 2 | 8 |
Finn Poulsen(virk.: 77) Ikke aktiv i virksomheden | 73 | 32 | 2 | 33 |
Hans Christian Holm(virk.: 56) Ikke aktiv i virksomheden | 46 | 40 | 1 | 7 |
Henrik Dons Blædel(virk.: 17) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 10 | 1 | 13 |
Jan Pedersen(virk.: 66) Ikke aktiv i virksomheden | 30 | 47 | 1 | 10 |
Michael Sheikh(virk.: 154) Ikke aktiv i virksomheden | 104 | 70 | 1 | 30 |
Johan Kristian Tuft(virk.: 102) Ikke aktiv i virksomheden | 81 | 28 | 0 | 3 |
Jens Weinkouff Højmark(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden | 11 | 2 | 0 | 6 |
Sum | 1077 | 570 | 25 | 405 |
Pct. | 52 % | 27 % | 1 % | 19 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |