Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Chris Risbjerg Terkelsen | 22.11.2019 | adm. dir |
Jakob Ødum | 22.11.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Chris Risbjerg Terkelsen | 09.09.2008 | 21.11.2019 | direktion |
Jakob Ødum | 09.09.2008 | 21.11.2019 | adm. dir |
Jesper Grooss | 01.06.2005 | 22.11.2019 | direktion |