Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2013-03-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Martin & Tove Øhlenschlæger A/S. (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2024-06-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-20 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-02 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2023-10-02 fjernes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 31. JANUAR 2014 (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solsortevej 6, 7480 Vildbjerg (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-02-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Lysgårdvej 22, 7480 Vildbjerg (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-11-22 tilføjes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 31. JANUAR 2014 (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2022-11-22 fjernes Revisor: Damgaard & Enevoldsen A/S (offentliggjort 2022-11-22)
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lysgårdvej 22, 7480 Vildbjerg (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2019-03-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Lysgårdvej 22, 7480 Vildbjerg (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lysgårdvej 22, 7480 Vildbjerg (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2016-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Lysgårdvej 22, 7480 Vildbjerg (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-09-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2010-09-24)
Den 2010-09-23 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-09-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-09-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lysgårdvej 22, 7480 Vildbjerg (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Lysgårdvej 22, 7480 Vildbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lysgårdvej 22, 7480 Vildbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-31 tilføjes Direktion: Martin Øhlenschlæger (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i Trehøje Køleteknik A/S, CVR-nr. 13 42 77 39, samt at eje aktier/anparter i andre helt eller delvis ejede datterselskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-31 tilføjes Legale ejere: Martin Øhlenschlæger (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2005-05-31 tilføjes Navne: MØ HOLDING VILDBJERG ApS (offentliggjort 2005-06-01)
Den 2005-05-31 tilføjes Reelle ejere: Martin Øhlenschlæger (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2005-05-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2005-05-31 tilføjes Revisor: Damgaard & Enevoldsen A/S (offentliggjort 2022-11-22)
Den 2005-05-31 tilføjes Stiftere: Martin Øhlenschlæger (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-31 tilføjes Vedtægter: 2005-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-06-01)
Den 2005-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)