Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steen Hansen | 09.06.2010 | 23.08.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steen Hansen | 09.06.2010 | 15.06.2019 | bestyrelsesmedlem |
Stasys Mockus | 23.05.2005 | 15.06.2019 | bestyrelsesmedlem |
Joan Erbou | 23.05.2005 | 18.08.2018 | formand |
Nerijus Zemgulys | 23.05.2005 | 09.06.2010 | bestyrelsesmedlem |