Sektion (alle) | |||||||
Revisor | Ejerskaber | Bestyrelse | Direktion | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Binavne | Navne | ||||
Årsbeskæftigelse | Legale ejere | Reelle ejere | Formål | ||||
Revision fravalgt | Kapital | Kapitalvaluta | Virksomhedsform | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-19 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2024-09-18 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2010-12-15 sletter virksomheden Ejerskaber: DUCKLING&SONNE ApS. (offentliggjort 2023-01-22)
Den 2022-12-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DUCKLING&SONNE ApS. (offentliggjort 2023-01-22)
Den 2024-07-09 tilføjes Bestyrelse: Mads Jean Munk Nielsen (formand) (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-07-08 fjernes Bestyrelse: Mads Jean Munk Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-07-09 tilføjes Direktion: Anders Tranæs (direktør) (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-07-09 fjernes Direktion: Mads Jean Munk Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-07-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med en direktør eller af formanden for bestyrelsen i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-07-09 tilføjes Vedtægter: 2024-07-09 (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-07-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-07 fjernes Bestyrelse: Johan Blach Petersen (formand) (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2023-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Filmbyen 23, 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Filmbyen 23, 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-07-04 tilføjes Binavne: M2FILM A/S (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-13 tilføjes Navne: M2 FILM A/S (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-06-12 fjernes Navne: M2FILM A/S (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-06-13 tilføjes Vedtægter: 2019-06-13 (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-15 tilføjes Bestyrelse: Jeppe Opstrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-11-15 fjernes Bestyrelse: Hans-Henrik Møller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Filmbyen 23, 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Filmbyen 23, 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-06 tilføjes Legale ejere: M2 GROUP APS, J. BLACH PETERSEN BUSINESS DEVELOPMENT A/S (offentliggjort 2017-01-13)
Den 2017-01-06 fjernes Legale ejere: Hans Jan Pedersen (offentliggjort 2017-01-13)
Den 2017-01-05 fjernes Legale ejere: J. BLACH PETERSEN BUSINESS DEVELOPMENT A/S, M2 GROUP APS (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-01-06 tilføjes Reelle ejere: Mads Jean Munk Nielsen (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-01-06 fjernes Bestyrelse: Hans Jan Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-30 fjernes Legale ejere: Ole Holm Christensen (offentliggjort 2017-01-13)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-29 tilføjes Vedtægter: 2015-05-29 (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-05-14 tilføjes Bestyrelse: Hans Jan Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-14 fjernes Bestyrelse: Ole Holm Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er film- og videoproduktion samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn har forbindelse hermed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører, eller af en direktør sammen med bestyrelsens formand eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2014-05-14 tilføjes Vedtægter: 2014-05-14 (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-12-09 tilføjes Legale ejere: M2 GROUP APS (offentliggjort 2017-01-13)
Den 2013-12-09 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2013-12-09 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-29 fjernes Direktion: Kenneth Douglas Plummer (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-05-21 tilføjes Bestyrelse: Ole Holm Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-21 fjernes Bestyrelse: Jesper Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-05-09 tilføjes Binavne: M2ENTERTAINMENT A/S, M2 ENTERTAINMENT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-04-01 tilføjes Legale ejere: J. BLACH PETERSEN BUSINESS DEVELOPMENT A/S (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-03-26 tilføjes Direktion: Kenneth Douglas Plummer (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-26 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-26 tilføjes Navne: M2FILM A/S (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2012-03-25 fjernes Navne: M2FILM ApS (offentliggjort 2010-09-27)
Den 2012-03-26 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2012-05-09)
Den 2012-03-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-05-11)
Den 2012-03-26 fjernes Bestyrelse: Kenneth Douglas Plummer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-02-01 tilføjes Legale ejere: Ole Holm Christensen, Hans Jan Pedersen (offentliggjort 2017-01-13)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-09-26 tilføjes Bestyrelse: Kenneth Douglas Plummer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-27 tilføjes Bestyrelse: Jesper Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-09-27 tilføjes Navne: M2FILM ApS (offentliggjort 2010-09-27)
Den 2010-09-26 fjernes Navne: M2 FILM ApS (offentliggjort 2005-05-11)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-02-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-01 fjernes Revisor: MUNK & IVERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2009-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Produktion af tv-programmer (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Film- og videoproduktion (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Filmbyen 23, 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2005-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønder Allé 14, 8000 Århus C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønder Allé 14, 8000 Århus C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2005-05-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-05-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-11 tilføjes Hovedbranche: Film- og videoproduktion (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-11 tilføjes Navne: M2 FILM ApS (offentliggjort 2005-05-11)
Den 2005-05-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-11 tilføjes Revisor: MUNK & IVERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-11 tilføjes Stiftere: M2 GROUP APS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-05-11)
Den 2005-05-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)