Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Vedtægter | Formål | Tegningsregel | ||||
Bibranche | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2021-10-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-10-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-10-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Bang og Olufsen Allé 1, 7600 Struer (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-10-25 fjernes Bestyrelse: Line Køhler Ljungdahl (formand) (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-10-25 fjernes Direktion: Arnaud Michel Bruno De Schuytter (adm. dir.) (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-10-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-05-31 (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-10-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-05-04 (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-10-25 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med radio og tv mv. (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-10-25 fjernes Legale ejere: BANG & OLUFSEN OPERATIONS A/S (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-10-25 fjernes Navne: BANG & OLUFSEN EXPANSION A/S (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-10-25 fjernes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-10-25 fjernes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-10-25 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-10-25 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-10-25 fjernes Stiftere: BANG & OLUFSEN AUDIO VISUAL A/S (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-10-25 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2020-11-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-10-28 tilføjes Bestyrelse: Nikolaj Wendelboe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2019-10-28 fjernes Bestyrelse: Malene Richter Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-10-29)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-07-01 tilføjes Direktion: Arnaud Michel Bruno De Schuytter (adm. dir.) (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-30 fjernes Direktion: Niels Møller Nielsen (adm. dir) (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Bestyrelse: Eli Ivan Hornstrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2019-03-31 fjernes Bestyrelse: Andreas Kaalund Møballe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bang og Olufsen Allé 1, 7600 Struer (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2018-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Bang og Olufsen Allé 1, 7600 Struer (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bang og Olufsen Allé 1, 7600 Struer (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2018-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Peter Bangs Vej 15, 7600 Struer (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-11-19 tilføjes Bestyrelse: Andreas Kaalund Møballe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2018-11-19 fjernes Bestyrelse: Martin Dyrby Svanholm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-09 tilføjes Bestyrelse: Malene Richter Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-10-29)
Den 2018-05-09 fjernes Bestyrelse: Brian Bo Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-10-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-07-01 tilføjes Vedtægter: 2016-07-01 (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-01 tilføjes Bestyrelse: Martin Dyrby Svanholm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2015-06-01 fjernes Bestyrelse: Lars Flyvholm (formand) (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 fjernes Bestyrelse: Line Køhler Ljungdahl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-03-01 tilføjes Bestyrelse: Line Køhler Ljungdahl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-03-01 fjernes Bestyrelse: Kim Hyldahl Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-10)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-10-10 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2014-10-10 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-01-01 tilføjes Direktion: Niels Møller Nielsen (adm. dir) (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2014-01-01 fjernes Direktion: Peter Albert Vilhelm Sommer (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-07-31 tilføjes Bestyrelse: Mogens Elbrønd Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-10)
Den 2013-07-31 fjernes Bestyrelse: John Christian Bennett-Therkildsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-31 tilføjes Direktion: Peter Albert Vilhelm Sommer (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-31 fjernes Direktion: Lars Flyvholm (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-10-24 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-24 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-09-19 tilføjes Direktion: Lars Flyvholm (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-19 fjernes Direktion: Christoffer Østergaard Poulsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-03-01 tilføjes Direktion: Christoffer Østergaard Poulsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-01 fjernes Direktion: Danny Espersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-11-30 tilføjes Direktion: Danny Espersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-30 fjernes Direktion: Christian Winther (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-09-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve handels-, industri-, udviklings,- holding-, og investeringsvirksomhed. Selskabet kan endvidere udøve anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn måtte være formålstjenlig. (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2011-09-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden sammen med et andet bestyrelsesmedlem eller en direktør, af to medlemmer af bestyrelsen sammen med en direktør, eller af to direktører i forening. (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2011-09-23 tilføjes Vedtægter: 2011-09-23 (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-03-01 tilføjes Bestyrelse: Tue Mantoni (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-28 fjernes Bestyrelse: Karl Kristian Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-06-01 tilføjes Direktion: Christian Winther (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-01 fjernes Direktion: Jakob Odgaard (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-09-18 tilføjes Bestyrelse: John Christian Bennett-Therkildsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-18 fjernes Bestyrelse: Randi Toftlund Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-09-26 tilføjes Bestyrelse: Karl Kristian Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-26 fjernes Bestyrelse: Peter Thostrup (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-11 tilføjes Bestyrelse: Randi Toftlund Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-10 fjernes Bestyrelse: Torben Ballegaard Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med radio og tv mv. (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med radio og tv mv. (offentliggjort 2005-06-27)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Formgivning og industrielt design (offentliggjort 2005-06-27)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-09-28 tilføjes Kapital (Kapital): 7.000.000,00 (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2005-09-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2005-09-28 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-06-01 tilføjes Bibranche: Formgivning og industrielt design (offentliggjort 2005-06-27)
Den 2005-06-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med radio og tv mv. (offentliggjort 2005-06-27)
Den 2005-05-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Peter Bangs Vej 15, 7600 Struer (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2005-05-04 tilføjes Bestyrelse: Torben Ballegaard Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-04 tilføjes Direktion: Jakob Odgaard (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-05-31 (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2005-05-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-05-04 (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2005-05-04 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-04 tilføjes Legale ejere: BANG & OLUFSEN OPERATIONS A/S (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2005-05-04 tilføjes Navne: BANG & OLUFSEN EXPANSION A/S (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2005-05-04 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2005-05-04 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2005-05-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2005-05-04 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-04 tilføjes Stiftere: BANG & OLUFSEN AUDIO VISUAL A/S (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2005-05-04 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2005-05-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-03)