Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jacob Kaiser | 01.08.2020 | 06.12.2021 | adm. dir |
Jens Agergaard | 03.05.2005 | 31.07.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Hilbert Overbye | 01.02.2021 | 06.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Søren Sandholm Overgaard | 01.04.2020 | 06.12.2021 | formand |
Brian Hyldahl Frimor | 29.07.2019 | 06.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Lars Radoor Sørensen | 29.07.2019 | 01.04.2020 | formand |
Michael Pontoppidan Frost | 29.04.2019 | 01.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
Martin Gadensgaard | 29.04.2019 | 29.07.2019 | bestyrelsesmedlem |
Lasse Viegand Hansen | 29.04.2019 | 29.07.2019 | formand |
Peter Kirk Larsen | 18.03.2016 | 29.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Niels Dengsø Jensen | 18.03.2016 | 29.04.2019 | formand |
Villy Bukbjerg Fiedler | 06.05.2010 | 04.01.2016 | bestyrelsesmedlem |
Lars Blavnsfeldt | 26.01.2009 | 29.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Peter Kirk Larsen | 26.01.2009 | 17.03.2016 | formand |
Jens Axel Birn | 18.06.2007 | 05.03.2008 | bestyrelsesmedlem |
Tommy Sørensen | 10.05.2007 | 06.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Larsen | 10.05.2007 | 06.12.2021 | suppleant |
Jens Agergaard | 21.09.2006 | 29.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Svend Vang Kristensen | 11.05.2005 | 06.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Hans Jørgen Have | 11.05.2005 | 06.12.2021 | suppleant |
Tom Bech Danielsen | 11.05.2005 | 10.05.2007 | bestyrelsesmedlem |
Niels-Christian Juhl Nielsen | 03.05.2005 | 26.01.2009 | formand |
Sten Kirk Larsen | 03.05.2005 | 21.09.2006 | bestyrelsesmedlem |
Bent Treldal | 03.05.2005 | 21.09.2006 | bestyrelsesmedlem |