Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Vedtægter | Binavne | Formål | ||||
Tegningsregel | xbrl | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Hjemmeside | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Legale ejere | Revisor | Navne | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Revision fravalgt | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Virksomhedsform | Første regnskabsperiode | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2011-06-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DANISH PROPERTIES A/S. (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2011-06-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VS INVEST 1 ApS. (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2015-05-11 sletter virksomheden Ejerskaber: ES Properties A/S. (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2018-11-29 sletter virksomheden Ejerskaber: C.F. Tietgens Boulevard 13 ApS. (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2021-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ES Bolig A/S. (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ES Properties A/S. (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JESSENS MOLE A/S. (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KULLINGGADE 29 ApS. (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2024-06-27 tilføjes Vedtægter: 2024-06-27 (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-12 tilføjes Vedtægter: 2024-06-12 (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-27 fjernes Binavne: VIEDAN A/S (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier samt at drive investeringsvirksomhed og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør sammen med et bestyrelsesmedlem eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-04-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Havnevej 2, 2., 5700 Svendborg (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-09-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Kullinggade 29, 5700 Svendborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-09-15 tilføjes Bestyrelse: Michael Gjelstrup Stenskrog (formand) (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-09-15 fjernes Bestyrelse: Sten Klarskov (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-09-14 fjernes Bestyrelse: Lemmy Fialin (formand) (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-09-15 tilføjes Direktion: Thi Thuy Kieu Nguyen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-09-15 fjernes Direktion: Sten Klarskov (adm. dir.) (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-05-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-05 tilføjes Bestyrelse: Michael Gjelstrup Stenskrog (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2021-07-05 fjernes Bestyrelse: Hasse Martin Diemer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-07-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kullinggade 29, 5700 Svendborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-05-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Sverigesvej 13, 5700 Svendborg (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-05-15 tilføjes Bestyrelse: Hasse Martin Diemer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-04 tilføjes Hjemmeside: www.esejendomme.dk (offentliggjort 2017-11-04)
Den 2017-11-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-11-04)
Den 2017-11-03 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2017-11-04)
Den 2017-11-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-04)
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-01 fjernes Legale ejere: NORDEA BANK DANMARK A/S (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-01 tilføjes Direktion: Sten Klarskov (adm. dir.) (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2015-11-01 fjernes Direktion: Erik Jensen Skjærbæk (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-18 tilføjes Legale ejere: NORDEA BANK DANMARK A/S (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2014-05-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sverigesvej 13, 5700 Svendborg (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2014-05-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Norgesvej 13, 5700 Svendborg (offentliggjort 2014-05-20)
Den 2013-11-08 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EDELBO STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-08 fjernes Revisor: Revisions Firmaet Edelbo Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Norgesvej 13, 5700 Svendborg (offentliggjort 2014-05-20)
Den 2012-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Krøyers Stræde 3, 5700 Svendborg (offentliggjort 2008-07-30)
Den 2011-10-14 tilføjes Direktion: Erik Jensen Skjærbæk (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-10-14 fjernes Direktion: Sten Klarskov (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-10-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering, erhvervelse, udlejning og drift af fast ejendom, herunder anden virksomhed, der er naturligt forbundet hermed. (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2011-10-14 tilføjes Navne: ES - EJENDOMME HOLDING 2011 A/S (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2011-10-13 fjernes Navne: VIEDAN A/S (offentliggjort 2006-03-27)
Den 2011-10-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør eller 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden. (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2011-10-14 tilføjes Vedtægter: 2011-10-14 (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2011-06-29 tilføjes Legale ejere: ES HOLDING 2011 ApS (offentliggjort 2015-02-10)
Den 2009-12-02 tilføjes Direktion: Sten Klarskov (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-02 fjernes Direktion: Erik Jensen Skjærbæk (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-07-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krøyers Stræde 3, 5700 Svendborg (offentliggjort 2008-07-30)
Den 2008-07-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanevej 9, 5882 Vejstrup (offentliggjort 2008-02-26)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2017-11-04)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2006-05-04)
Den 2007-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanevej 9, 5882 Vejstrup (offentliggjort 2008-02-26)
Den 2007-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Hallindskovvej 68, 5700 Svendborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-06-23 tilføjes Revisor: Revisions Firmaet Edelbo Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-23 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-27 tilføjes Binavne: VIEDAN A/S (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2006-03-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-03-06 tilføjes Bestyrelse: Lemmy Fialin (formand) (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2006-03-06 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-06 tilføjes Navne: VIEDAN A/S (offentliggjort 2006-03-27)
Den 2006-03-05 fjernes Navne: VIEDAN ApS (offentliggjort 2005-04-26)
Den 2006-03-06 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2006-03-27)
Den 2006-03-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-04-26)
Den 2005-09-01 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2006-05-04)
Den 2005-08-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hallindskovvej 68, 5700 Svendborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-25 tilføjes Direktion: Erik Jensen Skjærbæk (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-04-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-04-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-25 tilføjes Navne: VIEDAN ApS (offentliggjort 2005-04-26)
Den 2005-04-25 tilføjes Reelle ejere: Erik Jensen Skjærbæk (offentliggjort 2017-11-04)
Den 2005-04-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-25 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-25 tilføjes Stiftere: ES HALL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-04-26)
Den 2005-04-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)