Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Hovedbranche | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2013-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MORUD VVS & EL ApS. (offentliggjort 2015-02-17)
Den 2019-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: M&R Ejendomme ApS. (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2019-03-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-11-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier/anparter i datterselskaber og associerede virksomheder samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-03 tilføjes Vedtægter: 2014-11-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-11-21 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET LEIF VESTERLUND - REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-19 fjernes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egebakken 9, 5462 Morud (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Egebakken 9, 5462 Morud (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egebakken 9, 5462 Morud (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-15 tilføjes Direktion: Jesper Mikkelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-15 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-15 tilføjes Legale ejere: Jesper Mikkelsen (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2005-04-15 tilføjes Navne: J. MIKKELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2005-04-18)
Den 2005-04-15 tilføjes Reelle ejere: Jesper Mikkelsen (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2005-04-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-04-15 tilføjes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-15 tilføjes Stiftere: Jesper Mikkelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-04-18)
Den 2005-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)