Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
xbrl | Hvidhvask | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Formål | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2020-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-11-03 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugkobbel 260, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-11-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-11-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-11-09 (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-11-03 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-11-03 fjernes Legale ejere: E-SYD HOLDING ApS (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-11-03 fjernes Navne: EJENDOMSINVEST SYD ApS (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-11-03 fjernes Reelle ejere: Bjarke Buhrmann Schwartz (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-11-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-11-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-11-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-11-03 fjernes Stiftere: SCANINVEST ApS, MØGELMOSE HOLDING ApS, MATTHISSON HOLDING ApS (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-11-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-09-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-08-19 fjernes Direktion: Bjarke Buhrmann Schwartz (direktion) (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2019-03-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2017-05-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-23 tilføjes Reelle ejere: Bjarke Buhrmann Schwartz (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2015-06-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2015-06-23 tilføjes Vedtægter: 2015-06-23 (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2015-06-23 fjernes Direktion: Carsten Sehested-Blad (direktion) (offentliggjort 2015-06-23)
Den 2015-04-30 tilføjes Legale ejere: E-SYD HOLDING ApS (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2013-06-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2013-06-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2015-06-23)
Den 2013-06-12 tilføjes Vedtægter: 2013-06-12 (offentliggjort 2015-06-23)
Den 2010-05-28 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET JØRGEN GILLING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-07 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET JØRGEN GILLING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-07 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-19 fjernes Direktion: Bo Kühnel Matthisson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugkobbel 260, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2008-06-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenås 29, 2670 Greve (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-15 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-15 fjernes Revisor: INVEST 1.10 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenås 29, 2670 Greve (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-09 tilføjes Direktion: Bo Kühnel Matthisson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2006-11-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-11-09 (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2006-11-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-09 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2006-11-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2006-11-09 tilføjes Navne: EJENDOMSINVEST SYD ApS (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2006-11-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2006-11-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2006-11-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2006-11-09 tilføjes Revisor: INVEST 1.10 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-09 tilføjes Stiftere: SCANINVEST ApS, MØGELMOSE HOLDING ApS, MATTHISSON HOLDING ApS (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2006-11-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2006-11-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-22)