Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Gellert Sørensen | 20.09.2006 | 17.03.2014 | direktion |
Keld Stenbro Ramlov | 31.08.2006 | 23.10.2015 | direktion |
Michael Gellert Sørensen | 10.07.2006 | 31.08.2006 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Brinks Larsen | 14.05.2012 | 23.10.2015 | bestyrelse |
Lone Duerlund | 26.05.2009 | 14.05.2012 | bestyrelse |
Susanne Henning Sørensen | 13.03.2007 | 17.03.2014 | bestyrelse |
Gitte Margit Bøgh Ramlov | 13.03.2007 | 17.03.2014 | bestyrelse |
Keld Stenbro Ramlov | 10.07.2006 | 23.10.2015 | bestyrelse |
Paul Bjerring | 10.07.2006 | 23.10.2015 | formand |
Michael Gellert Sørensen | 10.07.2006 | 17.03.2014 | bestyrelse |