Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Revisor | ||||
Vedtægter | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Hvidhvask | Revision fravalgt | Direktion | Formål | ||||
Navne | Tegningsregel | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Reelle ejere | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marselis Tværvej 4, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Marselis Tværvej 4, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-12 tilføjes Kontaktoplysninger: info@jaboejendomme.dk (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-11 fjernes Kontaktoplysninger: ll@bricks.dk (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2023-09-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-05 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-07-05 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-07-05 tilføjes Vedtægter: 2023-07-05 (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2023-06-30 (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2023-01-01 (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2022-12-31 fjernes Omlægningsperiode slut: 2011-12-31 (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2022-12-31 fjernes Omlægningsperiode start: 2011-07-01 (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2022-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2022-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2022-06-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-10-19 tilføjes Kontaktoplysninger: ll@bricks.dk (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2017-10-18 fjernes Kontaktoplysninger: lm@bricks.dk (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-11-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-11-11 tilføjes Direktion: Martin Busk (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-11-11 tilføjes Formål: Stk. 1 Selskabets formål er projektudvikling. Stk. 2 Selskabet kan i varetagelse af sit formål og virke i øvrigt udøve hermed beslægtet eller for-bunden anden virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-11 tilføjes Navne: ANPARTSSELSKABET JÆGERGÅRDSGADE (offentliggjort 2013-11-15)
Den 2013-11-10 fjernes Navne: AKTIESELSKABET JÆGERGÅRDSGADE (offentliggjort 2010-01-28)
Den 2013-11-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-11 tilføjes Vedtægter: 2013-11-11 (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2013-11-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-15)
Den 2013-11-10 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2005-04-05)
Den 2013-11-11 fjernes Bestyrelse: Philip Torkild Foss (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2011-12-31 (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2011-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2011-07-01 (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-23 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-23 fjernes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marselis Tværvej 4, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2010-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Filmbyen 23, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2010-04-12)
Den 2010-02-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2010-01-22 tilføjes Navne: AKTIESELSKABET JÆGERGÅRDSGADE (offentliggjort 2010-01-28)
Den 2010-01-21 fjernes Navne: BRICKS PROJEKTUDVIKLING A/S (offentliggjort 2005-04-05)
Den 2009-06-30 tilføjes Legale ejere: FSB ApS (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2009-06-30 tilføjes Reelle ejere: Martin Busk, Philip Torkild Foss (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2008-12-31 tilføjes Kontaktoplysninger: lm@bricks.dk (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2008-02-29 tilføjes Bestyrelse: Martin Busk (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-02-29 fjernes Bestyrelse: Jesper Ganzhorn Ørskov (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2006-04-12)
Den 2006-07-07 tilføjes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-07 fjernes Revisor: Ejendommen Arresøvej 48 / FINO Design (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2006-04-12)
Den 2006-01-31 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2005-05-04)
Den 2005-05-04 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2005-05-04)
Den 2005-05-03 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Filmbyen 23, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-29 tilføjes Bestyrelse: Jesper Ganzhorn Ørskov (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-03-29 tilføjes Direktion: Philip Torkild Foss (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-03-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-03-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-29 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-29 tilføjes Navne: BRICKS PROJEKTUDVIKLING A/S (offentliggjort 2005-04-05)
Den 2005-03-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2005-03-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2005-03-29 tilføjes Revisor: Ejendommen Arresøvej 48 / FINO Design (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-29 tilføjes Stiftere: JABO Ejendomme A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2005-04-05)
Den 2005-03-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)