Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2024-01-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2024-01-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2024-01-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2024-01-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Østervold 47, 8900 Randers C (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2024-01-22 fjernes Bestyrelse: Jørgen Filtenborg Søgaard-Andersen (formand) (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2024-01-22 fjernes Binavne: STRUKTUR INVEST A/S (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2024-01-22 fjernes Direktion: Thomas Valentiner (direktør) (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2024-01-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2024-01-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-01 (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2024-01-22 fjernes Hovedbranche: Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2024-01-22 fjernes Legale ejere: NYKREDIT BANK A/S (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2024-01-22 fjernes Navne: GARANTI INVEST A/S (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2024-01-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2024-01-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2024-01-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2024-01-22 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2024-01-22 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2023-02-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-30 tilføjes Legale ejere: NYKREDIT BANK A/S (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2022-12-30 fjernes Legale ejere: Sparinvest Holdings SE (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østervold 47, 8900 Randers C (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2022-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Normansvej 1, 1., 8920 Randers NV (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-01-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-15 tilføjes Bestyrelse: Thomas Valentiner (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2021-10-15 fjernes Bestyrelse: Niels Solon (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-05-27 tilføjes Bestyrelse: Jacob Nordby Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2021-05-27 fjernes Bestyrelse: Lars Thomas Gunnarsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2021-03-31 tilføjes Direktion: Thomas Valentiner (direktør) (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2021-03-31 fjernes Direktion: Gert Thougaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-02-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-22 tilføjes Bestyrelse: Lars Thomas Gunnarsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2021-01-22 fjernes Bestyrelse: Lise Bøgelund Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2021-01-22 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2021-01-22 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2020-03-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Normansvej 1, 1., 8920 Randers NV (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2019-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Kingosvej 1, 2630 Taastrup (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-09-12 tilføjes Bestyrelse: Lise Bøgelund Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2019-09-12 fjernes Bestyrelse: Per Noesgaard (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-09-11 fjernes Bestyrelse: Jørgen Filtenborg Søgaard-Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-03-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-17 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Filtenborg Søgaard-Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2016-06-17 fjernes Bestyrelse: Henrik Lind-Grønbæk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-12-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kingosvej 1, 2630 Taastrup (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2015-12-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Nicolai Eigtveds Gade 36, 1402 København K (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2015-04-01 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-02-05 tilføjes Bestyrelse: Henrik Lind-Grønbæk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-02-05 fjernes Bestyrelse: Per Asbjørn Sønderup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-02-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling og salg af koncepter for finansielle produkter, herunder garantiprodukter i form af blandt andet indekserede obligationer og lignende samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2015-02-05 tilføjes Legale ejere: Sparinvest Holdings SE (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2015-02-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af selskabets direktør i forening med bestyrelsens formand eller næstformand (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2015-02-05 tilføjes Vedtægter: 2015-02-05 (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-03-14 tilføjes Bestyrelse: Jakob Fastrup (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-14 fjernes Bestyrelse: Mogens Nellemann Skov (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-03-07 fjernes Bestyrelse: Bent Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-03-08 tilføjes Bestyrelse: Per Asbjørn Sønderup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-08 fjernes Bestyrelse: Hans Erik Brønserud (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-31 fjernes Bestyrelse: Henrik Lund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-03-04 tilføjes Bestyrelse: Henrik Lund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-04 fjernes Bestyrelse: Hans Verner Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-10-20 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2010-10-20 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-05-12 tilføjes Bestyrelse: Mogens Nellemann Skov (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-04-29 fjernes Bestyrelse: Henning Hürdum (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-03-12 tilføjes Bestyrelse: Henning Hürdum (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-03-12 fjernes Bestyrelse: Bent Højgaard Jakobsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-09-30 fjernes Bestyrelse: Finn Strier Poulsen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-04-10 tilføjes Bestyrelse: Hans Verner Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Banker, sparekasser og andelskasser (offentliggjort 2005-08-22)
Den 2007-10-12 fjernes Bestyrelse: Allan Bruun Weirup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-03-13 fjernes Bestyrelse: Preben Helge Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-06-01 tilføjes Hovedbranche: Banker, sparekasser og andelskasser (offentliggjort 2005-08-22)
Den 2005-05-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nicolai Eigtveds Gade 36, 1402 København K (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2005-03-29 tilføjes Bestyrelse: Preben Helge Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-03-29 tilføjes Binavne: STRUKTUR INVEST A/S (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2005-03-29 tilføjes Direktion: Gert Thougaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-03-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2005-03-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-01 (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2005-03-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-29 tilføjes Kapital (Kapital): 20.000.000,00 (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2005-03-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2005-03-29 tilføjes Navne: GARANTI INVEST A/S (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2005-03-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2005-03-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2005-03-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2005-03-29 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2005-03-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2005-03-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-22)