Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Hans Jacob Carstensen(virk.: 38) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Helle Bjørnskov Fischer(virk.: 26) Formand | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Steffen Kragh(virk.: 99) Bestyrelsesmedlem | 1,01 % | 1,01 % | 1,01 % | 3,03 % |
Pct. | 0,61 % | 0,61 % | 0,61 % | 1,84 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jeppe Knud Skadhauge(virk.: 128) | 0,79 % | 0,79 % | 0,79 % | 0,79 % |
Thomas Rehling(virk.: 31) | 3,23 % | 3,23 % | 3,23 % | 3,23 % |
Tine Staunsager(virk.: 79) | 0 % | 0 % | 0 % | 1,27 % |
Marianne Oehlenschlæger(virk.: 97) | 1,03 % | 1,03 % | 1,03 % | 1,03 % |
Peder Høgild(virk.: 82) | 1,22 % | 1,22 % | 1,22 % | 1,22 % |
Per Dam Jensen(virk.: 30) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Per Bank(virk.: 94) | 1,06 % | 1,06 % | 1,06 % | 1,06 % |
Dennis Kilian(virk.: 37) | 0 % | 0 % | 0 % | 2,70 % |
Birgit Vibeke Høgsgaard(virk.: 17) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Tom Knutzen(virk.: 81) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Niels Michael Andersen(virk.: 87) | 1,15 % | 2,30 % | 6,90 % | 20,69 % |
Merete Helene Eldrup(virk.: 130) | 0,77 % | 0,77 % | 0,77 % | 0,77 % |
Allan Mathson Hansen(virk.: 30) | 10,00 % | 13,33 % | 13,33 % | 13,33 % |
Ulrik Bülow(virk.: 171) | 0 % | 0 % | 0 % | 2,34 % |
Torben Ballegaard Sørensen(virk.: 156) | 0,64 % | 0,64 % | 0,64 % | 1,28 % |
Michael Ritto(virk.: 94) | 2,13 % | 5,32 % | 6,38 % | 10,64 % |
Henrik Ellegaard(virk.: 68) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Katrin Lyngby Kristensen(virk.: 71) | 1,41 % | 1,41 % | 1,41 % | 1,41 % |
Anna Emilie von Lowzow(virk.: 108) | 0,93 % | 0,93 % | 0,93 % | 0,93 % |
Benny Bach Pedersen(virk.: 82) | 1,22 % | 1,22 % | 1,22 % | 3,66 % |
Jesper Lyders Andersen(virk.: 58) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0,93 % | 1,21 % | 1,50 % | 2,95 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Steffen Kragh | 01.01.2007 | Store Strandstræde 19, 1255 København K |
Helle Bjørnskov Fischer | 01.01.2007 | Stægers Alle 17, 2000 Frederiksberg |
Hans Jacob Carstensen | 01.01.2007 | Vangeporten 7, 2920 Charlottenlund |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Peder Høgild | 01.01.2007 | Bogfinkevej 12, 7480 Vildbjerg |
Marianne Oehlenschlæger | 01.01.2007 | Borrelyngen 28, 2770 Kastrup |
Niels Michael Andersen | 01.01.2007 | Krathusvej 8, 2920 Charlottenlund |
Jeppe Knud Skadhauge | 01.01.2007 | Kystvej 17, 3050 Humlebæk |
Allan Mathson Hansen | 01.01.2007 | Lindevej 13, 3500 Værløse |
Birgit Vibeke Høgsgaard | 01.01.2007 | Sankt Jørgens Vej 6, 4000 Roskilde |
Michael Ritto | 01.01.2007 | Vedbæk Strandvej 452, 2950 Vedbæk |
Dennis Kilian | 02.12.2009 | Kollemosevej 17, 2840 Holte |
Torben Ballegaard Sørensen | 17.01.2010 | Elsdyrvej 26, 8270 Højbjerg |
Anna Emilie von Lowzow | 05.12.2011 | Åbenrå 10, 1124 København K |
Per Dam Jensen | 05.01.2013 | Dybet 24, 9480 Løkken |
Jesper Lyders Andersen | 01.09.2013 | Borups Plads 30, 2200 København N |
Per Bank | 21.06.2014 | Kronhjortevej 3, 8270 Højbjerg |
Benny Bach Pedersen | 28.10.2016 | Vestre Havnepromenad 11A, 9000 Aalborg |
Merete Helene Eldrup | 01.12.2016 | Olof Palmes Gade 11, 2100 København Ø |
Thomas Rehling | 19.12.2016 | Strandvejen 393, 2930 Klampenborg |
Tine Staunsager | 01.03.2019 | Jættehøjen 7, 3600 Frederikssund |
Ulrik Bülow | 01.08.2019 | Henrik Ibsens Vej 2, 1813 Frederiksberg C |
Henrik Ellegaard | 21.05.2020 | Havnegade 21, 9400 Nørresundby |
Katrin Lyngby Kristensen | 03.06.2022 | Peblinge Dossering 14, 2200 København N |
Tom Knutzen | 01.07.2022 | Amaliegade 25A, 1256 København K |
Aktive virksomheder: (19) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
EGMONT ADMINISTRATION A/S | 84853518 | NORMAL | Fotokopiering, dokumentbehandling og anden specialiseret kontorservice (821900) |
EGMONT FINANSIERING A/S | 34471126 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
EGMONT FONDEN | 11456111 | NORMAL | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
EGMONT INTERNATIONAL HOLDING A/S | 75272014 | NORMAL | Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed (701010) |
EJENDOMSSELSKABET GOTHERSGADE 55 ApS | 13916497 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
EJENDOMSSELSKABET VOGNMAGERGADE 11 ApS | 13916535 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Egmont Investering 2 A/S | 43364596 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Egmont Investering A/S | 39181363 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
Egmont Svensk Finansiering A/S | 39892162 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
FERIEFORENINGEN I GUTENBERGHUS GUTENBERGHUS EJENDOMSSELSKAB | 16362603 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Foreningen Netværket | 27593690 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
GoTutor Denmark ApS | 36733578 | NORMAL | Anden undervisning i.a.n. (855900) |
J.C. PETERSENS FERIELEGAT | 11651909 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
LINDHARDT OG RINGHOF FORLAG A/S | 76351910 | NORMAL | Udgivelse af bøger (581100) |
MBG Sleeping Egmont A/S | 28516436 | NORMAL | Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik (592000) |
SUNDØS LEGAT | 11710034 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Torben Vigh | 39935430 | Aktiv | Kunstnerisk skaben (900300) |
VAR Healthcare DK, FILIAL AF CAPPELEN DAMM AS, NORGE | 35145184 | NORMAL | Bogbinding og lignende serviceydelser (181400) |
VPH SLEEPING EGMONT ApS | 31274745 | NORMAL | Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed (799000) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
19.09.2007 | 2,69 (km) | Adelgade 12, 9000 Aalborg | Fuglevænget 9, 9000 Aalborg |
14.06.2012 | 327,67 (km) | Fuglevænget 9, 9000 Aalborg | Mosedalvej 14, 2500 Valby |
01.07.2015 | 7,26 (km) | Mosedalvej 14, 2500 Valby | Vognmagergade 11, 1120 København K |
MBG Sleeping Egmont A/S. |
Sidst opdateret den 03.07.2015 og angivet som gældende fra 01.07.2015 (3376 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
MB Group Copenhagen ApS | 39323605 |
MB Group Holding ApS | 36948558 |
MB Gruppen ApS | 41092106 |
MBG Security ApS | 43649329 |
MBG Sleeping Egmont A/S | 28516436 |
MBG Studio v/Janus Bechmann | 27456871 |
MBH-G Holding ApS | 41816538 |
MBH-INTERNATIONAL A/S | 29411166 |
MBH 2022 ApS | 43543253 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Hans Jacob Carstensen(virk.: 38) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem | 25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Helle Bjørnskov Fischer(virk.: 26) Formand | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Steffen Kragh(virk.: 99) Bestyrelsesmedlem | 52 | 0 | 0 | 3 | 42 | 2 |
Pct. | 60 % | 0 % | 0 % | 2 % | 36 % | 2 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeppe Knud Skadhauge(virk.: 128) Ikke aktiv i virksomheden. | 72 | 0 | 1 | 1 | 42 | 12 |
Thomas Rehling(virk.: 31) Ikke aktiv i virksomheden. | 20 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
Tine Staunsager(virk.: 79) Ikke aktiv i virksomheden. | 54 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 |
Marianne Oehlenschlæger(virk.: 97) Ikke aktiv i virksomheden. | 66 | 0 | 1 | 0 | 27 | 3 |
Peder Høgild(virk.: 82) Ikke aktiv i virksomheden. | 63 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 |
Per Dam Jensen(virk.: 30) Ikke aktiv i virksomheden. | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 |
Per Bank(virk.: 94) Ikke aktiv i virksomheden. | 79 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 |
Dennis Kilian(virk.: 37) Ikke aktiv i virksomheden. | 16 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 |
Birgit Vibeke Høgsgaard(virk.: 17) Ikke aktiv i virksomheden. | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Tom Knutzen(virk.: 81) Ikke aktiv i virksomheden. | 58 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
Niels Michael Andersen(virk.: 87) Ikke aktiv i virksomheden. | 18 | 0 | 1 | 19 | 48 | 1 |
Merete Helene Eldrup(virk.: 130) Ikke aktiv i virksomheden. | 89 | 0 | 1 | 0 | 35 | 5 |
Allan Mathson Hansen(virk.: 30) Ikke aktiv i virksomheden. | 19 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
Ulrik Bülow(virk.: 171) Ikke aktiv i virksomheden. | 88 | 0 | 1 | 3 | 69 | 10 |
Torben Ballegaard Sørensen(virk.: 156) Ikke aktiv i virksomheden. | 98 | 0 | 1 | 1 | 54 | 2 |
Michael Ritto(virk.: 94) Ikke aktiv i virksomheden. | 39 | 0 | 1 | 9 | 41 | 4 |
Henrik Ellegaard(virk.: 68) Ikke aktiv i virksomheden. | 34 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 |
Katrin Lyngby Kristensen(virk.: 71) Ikke aktiv i virksomheden. | 54 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 |
Anna Emilie von Lowzow(virk.: 108) Ikke aktiv i virksomheden. | 73 | 0 | 1 | 0 | 30 | 4 |
Benny Bach Pedersen(virk.: 82) Ikke aktiv i virksomheden. | 30 | 0 | 0 | 3 | 47 | 2 |
Jesper Lyders Andersen(virk.: 58) Ikke aktiv i virksomheden. | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 97 | 0 | 0 | 3 | 59 | 4 |
Pct. | 61 % | 0 % | 1 % | 2 % | 33 % | 3 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Hans Jacob Carstensen(virk.: 38) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem | 39 | 14 | 0 | 0 |
Helle Bjørnskov Fischer(virk.: 26) Formand | 25 | 0 | 0 | 2 |
Steffen Kragh(virk.: 99) Bestyrelsesmedlem | 43 | 8 | 0 | 60 |
Sum | 107 | 22 | 0 | 62 |
Pct. | 56 % | 12 % | 0 % | 32 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jeppe Knud Skadhauge(virk.: 128) Ikke aktiv i virksomheden | 21 | 1 | 4 | 107 |
Thomas Rehling(virk.: 31) Ikke aktiv i virksomheden | 29 | 9 | 0 | 0 |
Tine Staunsager(virk.: 79) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 0 | 0 | 77 |
Marianne Oehlenschlæger(virk.: 97) Ikke aktiv i virksomheden | 7 | 0 | 1 | 146 |
Peder Høgild(virk.: 82) Ikke aktiv i virksomheden | 9 | 0 | 0 | 81 |
Per Dam Jensen(virk.: 30) Ikke aktiv i virksomheden | 35 | 18 | 0 | 8 |
Per Bank(virk.: 94) Ikke aktiv i virksomheden | 29 | 6 | 0 | 71 |
Dennis Kilian(virk.: 37) Ikke aktiv i virksomheden | 33 | 13 | 0 | 2 |
Birgit Vibeke Høgsgaard(virk.: 17) Ikke aktiv i virksomheden | 19 | 0 | 0 | 0 |
Tom Knutzen(virk.: 81) Ikke aktiv i virksomheden | 52 | 5 | 0 | 36 |
Niels Michael Andersen(virk.: 87) Ikke aktiv i virksomheden | 78 | 3 | 1 | 18 |
Merete Helene Eldrup(virk.: 130) Ikke aktiv i virksomheden | 64 | 4 | 0 | 80 |
Allan Mathson Hansen(virk.: 30) Ikke aktiv i virksomheden | 31 | 6 | 0 | 0 |
Ulrik Bülow(virk.: 171) Ikke aktiv i virksomheden | 80 | 22 | 0 | 79 |
Torben Ballegaard Sørensen(virk.: 156) Ikke aktiv i virksomheden | 81 | 10 | 0 | 93 |
Michael Ritto(virk.: 94) Ikke aktiv i virksomheden | 93 | 19 | 0 | 9 |
Henrik Ellegaard(virk.: 68) Ikke aktiv i virksomheden | 65 | 35 | 0 | 8 |
Katrin Lyngby Kristensen(virk.: 71) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 1 | 70 |
Anna Emilie von Lowzow(virk.: 108) Ikke aktiv i virksomheden | 17 | 0 | 1 | 100 |
Benny Bach Pedersen(virk.: 82) Ikke aktiv i virksomheden | 44 | 63 | 1 | 27 |
Jesper Lyders Andersen(virk.: 58) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 0 | 57 |
Sum | 796 | 214 | 9 | 1069 |
Pct. | 38 % | 10 % | 0 % | 51 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |