Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-12-16 sletter virksomheden Ejerskaber: EL HENNING SØRENSEN ApS. (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2022-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredholtvej 56, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-30 fjernes Direktion: Per Wagner (adm. dir.) (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-06-30 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-02-14 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-30 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2012-06-19 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-30 fjernes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-30 fjernes Kontaktoplysninger: per@pewa.dk (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-30 fjernes Legale ejere: Per Wagner (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-30 fjernes Navne: PEWA HOLDING ApS (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-30 fjernes Reelle ejere: Per Wagner (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-30 fjernes Revisor: Aime Perret-Gentil (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-30 fjernes Stiftere: Per Wagner (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2021-12-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-26 tilføjes Reelle ejere: Per Wagner (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2016-11-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-06-19 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2012-06-19 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2012-06-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2012-06-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og administrere kapitalandele i andre selskaber og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2012-04-23 tilføjes Revisor: Aime Perret-Gentil (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2012-04-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2012-04-23 tilføjes Vedtægter: 2012-04-23 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2012-03-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-03 fjernes Revisor: REVIDATA REGISTREREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2009-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: per@pewa.dk (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredholtvej 56, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2006-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Østre Kvartergade 11, 1. tv., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Kvartergade 11, 1. tv., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-14 tilføjes Direktion: Per Wagner (adm. dir.) (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2005-02-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-06-30 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2005-02-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-02-14 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2005-02-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2005-02-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2005-02-14 tilføjes Legale ejere: Per Wagner (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2005-02-14 tilføjes Navne: PEWA HOLDING ApS (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2005-02-14 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2005-02-14 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2005-02-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2005-02-14 tilføjes Revisor: REVIDATA REGISTREREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-14 tilføjes Stiftere: Per Wagner (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2005-02-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2005-02-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)