Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Revisor | ||||
Kapital | Vedtægter | Tegningsregel | Navne | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Legale ejere | Hvidhvask | ||||
Direktion | Bibranche | Reelle ejere | Hovedbranche | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Kirkevej 2, 7400 Herning (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-03-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Struervej 141 th., 7500 Holstebro (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2023-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Struervej 141 th., 7500 Holstebro (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2023-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Struervej 141 th., 7500 Holstebro (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2023-11-30 tilføjes Kontaktoplysninger: pp@kpri.dk (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2023-10-02 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-10-02 fjernes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 31. JANUAR 2014 (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Struervej 141 th., 7500 Holstebro (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2020-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Fabersvej 1, 7500 Holstebro (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2019-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabersvej 1, 7500 Holstebro (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2019-06-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Navervej 10, 7430 Ikast (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-04-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2017-04-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2017-04-20 tilføjes Vedtægter: 2017-04-20 (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2017-03-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2017-03-21 tilføjes Navne: UDVIKLINGSSELSKABET IKAST ApS (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-20 fjernes Navne: UDVIKLINGSSELSKABET IKAST A/S (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-21 tilføjes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 31. JANUAR 2014 (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2017-03-21 fjernes Revisor: Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-21 tilføjes Vedtægter: 2017-03-21 (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2017-03-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-20 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-21 fjernes Bestyrelse: Peter Michael Thoustrup Poulsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Navervej 10, 7430 Ikast (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2017-03-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Lene Haus Vej 21, 7430 Ikast (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2017-02-01 tilføjes Legale ejere: REFORMA ApS (offentliggjort 2017-02-04)
Den 2017-02-01 fjernes Legale ejere: SANDGAARD GOTTLIEB HOLDING ApS (offentliggjort 2017-02-04)
Den 2017-01-31 fjernes Legale ejere: REFORMA ApS (offentliggjort 2017-02-04)
Den 2017-01-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2017-01-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af alle bestyrelsesmedlemmerne i forening. (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-01-11 tilføjes Bestyrelse: Henrik Sandgaard Gottlieb (formand) (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-01-11 fjernes Bestyrelse: Bo Boulund Knudsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2017-01-11 tilføjes Direktion: Peter Michael Thoustrup Poulsen (direktør) (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2017-01-11 fjernes Direktion: Michael Arne Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-01-11 tilføjes Vedtægter: 2017-01-11 (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-01-04 tilføjes Bibranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2017-01-03 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2016-12-24 tilføjes Reelle ejere: Oliver Thoustrup Poulsen, Malthe Thoustrup Poulsen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2016-09-15 tilføjes Legale ejere: REFORMA ApS, SANDGAARD GOTTLIEB HOLDING ApS (offentliggjort 2017-02-04)
Den 2016-09-14 fjernes Legale ejere: REFORMA ApS (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-04-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-21 tilføjes Bestyrelse: Bo Boulund Knudsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2015-05-21 fjernes Bestyrelse: Bent Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-05-21 tilføjes Legale ejere: REFORMA ApS (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2015-05-21 tilføjes Reelle ejere: Peter Michael Thoustrup Poulsen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2015-04-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2010-09-03 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2010-09-03)
Den 2010-09-02 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-09-03)
Den 2009-02-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lene Haus Vej 21, 7430 Ikast (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2009-02-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 32, 7430 Ikast (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-09-03)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-09 tilføjes Revisor: Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2007-11-09 fjernes Revisor: Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 32, 7430 Ikast (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 32, 7430 Ikast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 32, 7430 Ikast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-03 tilføjes Bestyrelse: Bent Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-02-03 tilføjes Direktion: Michael Arne Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-02-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er erhverve og udvikle ejendomme med henblik på nybyggeri, ombygning og efterfølgende videresalg. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-02-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-03 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2005-02-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-03 tilføjes Navne: UDVIKLINGSSELSKABET IKAST A/S (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2005-02-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-02-03 tilføjes Revisor: Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-03 tilføjes Stiftere: INTER GRUPPEN, DANMARK A/S, I/S KPGS V/KURT, PETER, GITTE OG SUSANNE POULSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2005-02-03 tilføjes Vedtægter: 2005-02-03 (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2005-02-03 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2005-02-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)