Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Navne | Bibranche | ||||
Hovedbranche | Hvidhvask | Interessenter | Virksomhedsform |
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 28, 9690 Fjerritslev (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2018-01-01 tilføjes Hjemmeside: www.advokatingasand.dk (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2018-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: info@advokatingasand.dk (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2018-01-01 tilføjes Navne: Advokat Inga Sand Sørensen (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngevej 28, 7741 Frøstrup (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-12-31 fjernes Navne: Inga Sand Sørensen (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-12-18 tilføjes Bibranche: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-18 tilføjes Hovedbranche: Juridisk bistand (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-17 fjernes Hovedbranche: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-18 tilføjes Hvidhvask: OMFATTET (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Kornavl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngevej 28, 7741 Frøstrup (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngevej 28, 7741 Frøstrup (offentliggjort 2006-02-21)
Den 2006-02-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngevej 28, 7741 Frøstrup (offentliggjort 2006-02-21)
Den 2006-02-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Schibstedsvej 6, 9460 Brovst (offentliggjort 2005-05-17)
Den 2005-05-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Schibstedsvej 6, 9460 Brovst (offentliggjort 2005-05-17)
Den 2005-05-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Schibstedsvej 4, 9460 Brovst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Schibstedsvej 4, 9460 Brovst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-01 tilføjes Hovedbranche: Kornavl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-01 tilføjes Interessenter: Inga Sand Sørensen (offentliggjort 2005-02-24)
Den 2005-03-01 tilføjes Navne: Inga Sand Sørensen (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2005-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2013-11-22)