Sektion (alle) | |||||||
Formål | Vedtægter | xbrl | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Revisor | Navne | ||||
Tegningsregel | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed og dermed beslægtede aktiviteter samt at fungere som holdingselskab for datterselskaber. Derudover driver og bistår selskabet også med design og salg. (offentliggjort 2024-04-06)
Den 2024-04-06 tilføjes Vedtægter: 2024-04-06 (offentliggjort 2024-04-06)
Den 2024-04-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-23 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2022-06-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvej 71, 4100 Ringsted (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhusvej 8, 4. tv., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-25 tilføjes Kontaktoplysninger: sif@hoverby.net (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-07-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhusvej 8, 4. tv., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-03-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhusvej 8, 4. tv., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2019-07-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-06-01 fjernes Revisor: DANSK REVISION ROSKILDE, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhusvej 8, 4. tv., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2011-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Bakkeager 29, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2009-03-16)
Den 2011-01-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed og dermed beslægtede aktiviteter samt at fungere som holdingselskab for datterselskaber. (offentliggjort 2024-04-06)
Den 2011-01-19 tilføjes Navne: SIF GLOBAL ApS (offentliggjort 2011-01-25)
Den 2011-01-18 fjernes Navne: SIF HOLDING JYLLINGE ApS (offentliggjort 2009-03-16)
Den 2011-01-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-19 tilføjes Vedtægter: 2011-01-19 (offentliggjort 2024-04-06)
Den 2009-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkeager 29, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2009-03-16)
Den 2009-03-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Ægirsgade 46, st. th., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-12 tilføjes Navne: SIF HOLDING JYLLINGE ApS (offentliggjort 2009-03-16)
Den 2009-03-11 fjernes Navne: SIF HOLDING KØBENHAVN ApS (offentliggjort 2004-11-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ægirsgade 46, st. th., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-02 tilføjes Direktion: Sif Højgaard Hoverby (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-11-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-02 tilføjes Legale ejere: Sif Højgaard Hoverby (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2004-11-02 tilføjes Navne: SIF HOLDING KØBENHAVN ApS (offentliggjort 2004-11-04)
Den 2004-11-02 tilføjes Reelle ejere: Sif Højgaard Hoverby (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2004-11-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-02 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ROSKILDE, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-02 tilføjes Stiftere: Sif Højgaard Hoverby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-11-04)
Den 2004-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)