Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Torben Jensen | 15.01.2021 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thorsten Hansen | 01.10.2006 | 15.01.2021 | adm. dir |
Torben Jensen | 12.12.2005 | 01.10.2006 | direktør |
Peer Heitmann Madsen | 18.10.2004 | 12.12.2005 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Claus Lindkær Bang Knudsen | 01.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Rena Arildsen | 01.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Torben Spuur Jensen | 30.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Sina Mostafavi | 30.04.2020 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thorsten Hansen | 15.01.2021 | 01.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Anders Lennart Magnusson | 01.02.2019 | 30.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Tina Helle Friis | 01.02.2019 | 30.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Mads Lindkær Brylle | 05.01.2016 | 01.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Torben Spuur Jensen | 05.01.2016 | 29.04.2020 | formand |
Gustaf Rentzhog | 05.01.2016 | 01.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
Henri Stengård | 05.01.2016 | 01.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
Mads Lindkær Brylle | 10.08.2007 | 04.01.2016 | formand |
Peer Heitmann Madsen | 10.08.2007 | 01.02.2008 | bestyrelsesmedlem |
Torben Jensen | 12.12.2005 | 15.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
Thorsten Hansen | 18.10.2004 | 05.01.2016 | bestyrelsesmedlem |