Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Bibranche | Revision fravalgt | Revisor | Hovedbranche | ||||
Formål | Kapital | Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-06 tilføjes Binavne: Opus Factus ApS (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-09-06 tilføjes Vedtægter: 2021-09-06 (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2016-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Silvaco Denmark ApS. (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2021-07-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-01 tilføjes Bibranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-06-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-06-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2014-06-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2014-06-16 fjernes Revisor: CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2011-01-12 tilføjes Revisor: CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2011-01-12 fjernes Revisor: HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holding- og investeringsselskab, herunder at eje og administrere aktier, anparter og andre værdipapirer. Selskabet kan yderligere drive virksomhed med finansiering, leasing og udlejning samt anden af selskabets ledelse besluttet lovlig virksomhed, der står i forbindelse med formålet i øvrigt. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2005-02-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-01 tilføjes Vedtægter: 2005-02-01 (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2004-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Edvard Glæsels Vej 3, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-07 tilføjes Direktion: Jens Peter Tagore-Brage (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-10-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-07 tilføjes Legale ejere: JPTB HOLDING ApS (offentliggjort 2015-07-30)
Den 2004-10-07 tilføjes Navne: JPTB FAMILY HOLDING ApS (offentliggjort 2004-10-21)
Den 2004-10-07 tilføjes Reelle ejere: Jens Peter Tagore-Brage (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2004-10-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2004-10-07 tilføjes Revisor: HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-07 tilføjes Stiftere: JPTB HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-10-21)
Den 2004-10-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)