Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Vedtægter | ||||
Direktion | Navne | Reelle ejere | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Hvidhvask | Revisor | ||||
Hovedbranche | Bibranche | Formål | Tegningsregel | ||||
Legale ejere | Kapital | Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariane Thomsens Gade 1, 3. 5., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Mariane Thomsens Gade 1, 3. 5., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-05-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-01 tilføjes Bestyrelse: Andreas Haugstrup Hommelhoff (formand) (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-10-01 fjernes Bestyrelse: John Skovbjerg Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-05-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-01 tilføjes Bestyrelse: Elsebeth Gutheil Stoker (formand) (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2021-11-01 fjernes Bestyrelse: Per Lilholt (formand) (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-10-31 fjernes Bestyrelse: Elsebeth Gutheil Stoker (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-05-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-12 tilføjes Bestyrelse: Elsebeth Gutheil Stoker (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2020-08-12 fjernes Bestyrelse: Anette Adeline Ledet (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2020-06-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-02-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariane Thomsens Gade 1, 3. 5., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2020-02-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Mariane Thomsens Gade 1, 3. 5., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariane Thomsens Gade 1, 3. 5., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Merkurvej 1, 7., 7400 Herning (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-08-13 tilføjes Vedtægter: 2019-08-13 (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2019-02-01 tilføjes Bestyrelse: Anette Adeline Ledet (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2019-02-01 fjernes Bestyrelse: Dorte Holm Ostersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-02-01 tilføjes Direktion: John Skovbjerg Hansen (direktør) (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-02-01 fjernes Direktion: Niels Jørgen Pedersen (direktør) (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-02-01 tilføjes Navne: Domis Frederikshavn A/S (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-02-01 tilføjes Reelle ejere: Kathrine Hommelhoff, Andreas Haugstrup Hommelhoff, Nicolai Hommelhoff, Claus Harald Hommelhoff (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2019-02-01 tilføjes Vedtægter: 2019-02-01 (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2019-01-31 fjernes Navne: A/S DIFKO FREDERIKSHAVN I (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-01-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2019-12-31 (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2018-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2018-10-01 (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2018-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2018-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2018-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2018-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2018-08-31 tilføjes Bestyrelse: Morten Bay (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2018-08-31 fjernes Bestyrelse: Michael Thatt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Merkurvej 1, 7., 7400 Herning (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2018-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-06-18 tilføjes Vedtægter: 2018-06-18 (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2018-05-01 tilføjes Bestyrelse: Niels Jørgen Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2018-05-01 fjernes Bestyrelse: Klaus Holgaard Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-05-01 tilføjes Direktion: Niels Jørgen Pedersen (direktør) (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2018-05-01 fjernes Direktion: Klaus Holgaard Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-01-02 tilføjes Bestyrelse: Klaus Holgaard Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-01-02 fjernes Bestyrelse: Carsten Lykke (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2018-01-02 tilføjes Direktion: Klaus Holgaard Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-01-02 fjernes Direktion: Carsten Lykke (direktør) (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2018-01-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-12-09 tilføjes Bestyrelse: Dorte Holm Ostersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2016-12-09 fjernes Bestyrelse: Jane Graugaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-12-09 tilføjes Direktion: Carsten Lykke (direktør) (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2016-12-09 fjernes Direktion: Jane Graugaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-10-03 tilføjes Bestyrelse: Carsten Lykke (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2016-10-03 fjernes Bestyrelse: Klaus Holgaard Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2016-02-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-02-10)
Den 2016-02-02 tilføjes Bestyrelse: Klaus Holgaard Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2016-02-02 fjernes Bestyrelse: Carsten Skov-Aggerholm (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-09 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-03-09)
Den 2014-12-09 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-03-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-01-03)
Den 2012-12-31 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2008-01-04)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden anlægsvirksomhed (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2012-12-05 tilføjes Bestyrelse: Jane Graugaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-05 fjernes Bestyrelse: Finn Blaavand (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-05 tilføjes Direktion: Jane Graugaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-05 fjernes Direktion: Bodil Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-08 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-03-09)
Den 2011-12-08 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-04 tilføjes Bestyrelse: Carsten Skov-Aggerholm (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-02-04 fjernes Bestyrelse: Finn Skov (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-01-11 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-11 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-26 tilføjes Bestyrelse: Bodil Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-05-26 fjernes Bestyrelse: Erik Romvig Schou (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-05-26 tilføjes Direktion: Bodil Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-05-26 fjernes Direktion: Erik Romvig Schou (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-02-11 tilføjes Bestyrelse: Finn Skov (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-02-11 fjernes Bestyrelse: Lasse Thorsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-06-24 tilføjes Bestyrelse: Erik Romvig Schou (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-06-24 fjernes Bestyrelse: Jens Wernberg-Møller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-06-24 tilføjes Direktion: Erik Romvig Schou (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-06-24 fjernes Direktion: Jens Wernberg-Møller (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2008-01-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden anlægsvirksomhed (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2005-01-05)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-03-23)
Den 2007-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2007-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Maigårdsvej 4, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-22 tilføjes Bestyrelse: Jens Wernberg-Møller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-11-22 fjernes Bestyrelse: Bo Boulund Knudsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-11-22 tilføjes Direktion: Jens Wernberg-Møller (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-11-22 fjernes Direktion: Brian Juul Severinsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-11-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i fast ejendom samt at udvikle, administrere og udleje fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-22 tilføjes Navne: A/S DIFKO FREDERIKSHAVN I (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2007-11-21 fjernes Navne: COLOSSEUM A/S, FREDERIKSHAVN (offentliggjort 2004-10-19)
Den 2007-11-22 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-22 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-22 tilføjes Vedtægter: 2007-11-22 (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2007-11-05 tilføjes Legale ejere: Domis Frederikshavn Holding A/S (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2006-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 5.002.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-03-23)
Den 2004-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Maigårdsvej 4, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-20 tilføjes Bestyrelse: Bo Boulund Knudsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-09-20 tilføjes Direktion: Brian Juul Severinsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-09-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-20 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2005-01-05)
Den 2004-09-20 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-20 tilføjes Navne: COLOSSEUM A/S, FREDERIKSHAVN (offentliggjort 2004-10-19)
Den 2004-09-20 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2004-09-20 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2004-09-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-09-20 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-20 tilføjes Stiftere: KP Invest FINANS I A/S, COLOSSEUM HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-20 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2004-10-19)
Den 2004-09-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)