Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
John Skovbjerg Hansen | 01.02.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Jørgen Pedersen | 01.05.2018 | 01.02.2019 | direktør |
Klaus Holgaard Rasmussen | 02.01.2018 | 01.05.2018 | direktør |
Carsten Lykke | 09.12.2016 | 02.01.2018 | direktør |
Jane Graugaard | 05.12.2012 | 09.12.2016 | direktør |
Bodil Jensen | 26.05.2009 | 05.12.2012 | direktør |
Erik Romvig Schou | 24.06.2008 | 26.05.2009 | direktør |
Jens Wernberg-Møller | 22.11.2007 | 24.06.2008 | direktør |
Brian Juul Severinsen | 20.09.2004 | 22.11.2007 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jens Møller Boeriis | 01.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
Andreas Haugstrup Hommelhoff | 01.10.2022 | formand |
Nemanja Stankovic | 01.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Elsebeth Gutheil Stoker | 01.11.2021 | 01.10.2022 | formand |
Elsebeth Gutheil Stoker | 12.08.2020 | 31.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
John Skovbjerg Hansen | 01.02.2019 | 01.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
Per Lilholt | 01.02.2019 | 01.11.2021 | formand |
Anette Adeline Ledet | 01.02.2019 | 12.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Morten Bay | 31.08.2018 | 01.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
Niels Jørgen Pedersen | 01.05.2018 | 01.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Holgaard Rasmussen | 02.01.2018 | 01.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Dorte Holm Ostersen | 09.12.2016 | 01.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Lykke | 03.10.2016 | 02.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Holgaard Rasmussen | 02.02.2016 | 03.10.2016 | bestyrelsesmedlem |
Michael Thatt | 05.12.2012 | 31.08.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jane Graugaard | 05.12.2012 | 09.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Skov-Aggerholm | 04.02.2011 | 02.02.2016 | formand |
Bodil Jensen | 26.05.2009 | 05.12.2012 | bestyrelsesmedlem |
Finn Skov | 11.02.2009 | 04.02.2011 | formand |
Erik Romvig Schou | 24.06.2008 | 26.05.2009 | bestyrelsesmedlem |
Finn Blaavand | 22.11.2007 | 05.12.2012 | bestyrelsesmedlem |
Lasse Thorsen | 22.11.2007 | 11.02.2009 | formand |
Jens Wernberg-Møller | 22.11.2007 | 24.06.2008 | bestyrelsesmedlem |
Jan Brinch Hansen | 20.09.2004 | 22.11.2007 | bestyrelsesmedlem |
Brian Juul Severinsen | 20.09.2004 | 22.11.2007 | bestyrelsesmedlem |
Claus Høgild | 20.09.2004 | 22.11.2007 | bestyrelsesmedlem |
Bo Boulund Knudsen | 20.09.2004 | 22.11.2007 | formand |